CAPILLA ORDUNA ESTHER
Informe ejecutivo de CAPILLA ORDUNA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAPILLA ORDUNA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HONDA MOTOR EUROPE LIMITED | Apoderado Solidario | 07/07/2023 | |
HONDA MOTOR EUROPE LIMITED | Apoderado Mancomunado | 27/09/2018 | |
HONDA MOTOR EUROPE LIMITED | Apoderado Solidario | 16/08/2017 | |
HONDA MOTOR EUROPE LIMITED | Apoderado Solidario | 13/11/2014 | |
HONDA MOTOR EUROPE LIMITED | Apoderado | 07/03/2013 | |
HONDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA | Apoderado | 01/04/2010 |
VINCULACIONES DE CAPILLA ORDUNA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPILLA ORDUNA ESTHER
Empresa: HONDA MOTOR EUROPE LIMITED
Apoderado Solidario
- Capilla Orduna Esther
- Joseph Crump
- Kate Curnow
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46855 , F 50, S 8, H B 428079, I/A 35 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-08
Empresa: HONDA MOTOR EUROPE LIMITED
Apoderado Mancomunado
- Capilla Orduna Esther
- Ian Howells
- Jou Prat Jordi
- Kate Curnow
- Kevin Pinnegar
- Magnus Ostmark
- Serruya Lancry Marc
- Thomas Gardner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44672 , F 178, S 8, H B 428079, I/A 19 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-08
Empresa: HONDA MOTOR EUROPE LIMITED
Apoderado Solidario
- Capilla Orduna Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44672 , F 177, S 8, H B 428079, I/A 17 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Empresa: HONDA MOTOR EUROPE LIMITED
Apoderado Solidario
- Capilla Orduna Esther
- Garzon Goñalons Yolanda
- Serruya Lancry Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43391 , F 214, S 8, H B 428079, I/A 9 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-08
Empresa: HONDA MOTOR EUROPE LIMITED
Apoderado
- Capilla Orduna Esther
- Garzon Goñalons Yolanda
- Graeme Middleton
- Ian Howells
- Kenneth Keir
- Manabu Nishimae
- Masafumi Suzuki
- Serruya Lancry Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43391 , F 208, S 8, H B 428079, I/A 3 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Empresa: HONDA MOTOR EUROPE LIMITED
Apoderado
- Capilla Orduna Esther
- Garzon Goñalons Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43391 , F 207, S 8, H B 428079, I/A 2 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Empresa: HONDA AUTOMOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
- Capilla Orduna Esther
- Garzon Goñalons Yolanda
- Serruya Lancry Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38448 , F 205, S 8, H B 38704, I/A 76 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Información de CAPILLA ORDUNA ESTHER
Mostramos los datos de CAPILLA ORDUNA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPILLA ORDUNA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos