CAPILLA MARTIN MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de CAPILLA MARTIN MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAPILLA MARTIN MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EJELEAR 2001 SA | Administrador Unico | 21/04/2009 |
VINCULACIONES DE CAPILLA MARTIN MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPILLA MARTIN MARIA DEL PILAR
Empresa: GRUPO EJELEAR 2001 SA
Administrador Unico
- Capilla Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1876 , F 30, S 8, H PM 39911, I/A 7 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Empresa: GRUPO EJELEAR 2001 SA
Administrador Unico
- Capilla Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1876 , F 30, S 8, H PM 39911, I/A 6 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
Empresa: ORIGINAL CHICBABY SL
Administrador Unico
- Capilla Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44156 , F 194, S 8, H B 448329, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-08
Administrador Unico
- Capilla Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 73, S 8, H PM 64462, I/A 2 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-07
Empresa: ORIGINAL CHICBABY SL
Administrador Unico
- Capilla Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44156 , F 194, S 8, H B 448329, I/A 1 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Empresa: EL FAJIN DE BALEARES SL
Administrador Unico
- Capilla Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 143, S 8, H PM 41093, I/A 2 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-07
Administrador Unico
- Capilla Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 72, S 8, H PM 64462, I/A 1 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-07
Empresa: GRUPO EJELEAR 2001 SA
Administrador Unico
- Capilla Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1876 , F 30, S 8, H PM 39911, I/A 5 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-07
Información de CAPILLA MARTIN MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de CAPILLA MARTIN MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPILLA MARTIN MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos