CAPILLA GUILLEN ELISEO VICENTE
Informe ejecutivo de CAPILLA GUILLEN ELISEO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAPILLA GUILLEN ELISEO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES VICALIMP SL | Socio Unico | 30/06/2022 | |
SERVICIOS INTEGRALES VICALIMP SL | Administrador Unico | 29/04/2021 | |
ELEPHANT & CASTLE SL | Administrador Mancomunado | 24/09/2014 |
VINCULACIONES DE CAPILLA GUILLEN ELISEO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPILLA GUILLEN ELISEO VICENTE
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES VICALIMP SL
Socio Único
- Capilla Guillen Eliseo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10983, L 8261, F 94, S 8, H V 198025, I/A 2 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-46
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES VICALIMP SL
Administrador Unico
- Capilla Guillen Eliseo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10983, L 8261, F 94, S 8, H V 198025, I/A 1 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-46
Empresa: ELVICA LIMPIEZAS SL
Administrador Unico
- Capilla Guillen Eliseo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9776, L 7058, F 152, S 8, H V 158936, I/A 2 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-46
Empresa: KRISSELMOTOR SERVICE SL
Apoderado
- Capilla Guillen Eliseo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10134, L 7416, F 6, S 8, H V 171152, I/A 2 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-46
Empresa: ELEPHANT & CASTLE SL
Administrador Mancomunado
- Capilla Guillen Eliseo Vicente
- Saiz Alegre Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9678, L 6960, F 155, S 8, H V 155630, I/A 3 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-46
Empresa: ELVICA LIMPIEZAS SL
Administrador Unico
- Capilla Guillen Eliseo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9776, L 7058, F 152, S 8, H V 158936, I/A 1 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-46
Información de CAPILLA GUILLEN ELISEO VICENTE
Mostramos los datos de CAPILLA GUILLEN ELISEO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPILLA GUILLEN ELISEO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos