CAPILLA GIMENEZ CARMEN
Informe ejecutivo de CAPILLA GIMENEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAPILLA GIMENEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICLATGES GUEROLA SL | Apoderado | 28/05/2024 | |
GRUPO PAPREC SL | Apoderado | 28/05/2024 | |
PAPREC SERVICIO AMBIENTAL SL | Apoderado Solidario | 27/05/2024 |
VINCULACIONES DE CAPILLA GIMENEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPILLA GIMENEZ CARMEN
Empresa: RECICLATGES GUEROLA SL
Apoderado
- Capilla Gimenez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 63484, I/A 17 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-46
Empresa: GRUPO PAPREC SL
Apoderado
- Capilla Gimenez Carmen
- Cortes Sylvian Paul Gabriel
- Lecendrier Benjamin Laurent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 747147, I/A 16 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: PAPREC SERVICIO AMBIENTAL SL
Apoderado Solidario
- Capilla Gimenez Carmen
- Lecendrier Benjamin Laurent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 800634, I/A 6 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: LOGISTA PHARMA CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Capilla Gimenez Carmen
- Grasa Gibanel Jesus Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 18, S 8, H GC 14928, I/A 62 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-35
Información de CAPILLA GIMENEZ CARMEN
Mostramos los datos de CAPILLA GIMENEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPILLA GIMENEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos