CAPILLA DIAZ RAMON
Informe ejecutivo de CAPILLA DIAZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAPILLA DIAZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALINFOR GESTION SL | Administrador Unico | 27/11/2013 | 23/07/2014 |
DACTILAR INVESTIGACIONES SL | Administrador Unico | 24/08/2012 | 18/06/2014 |
VINCULACIONES DE CAPILLA DIAZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPILLA DIAZ RAMON
Empresa: ALINFOR GESTION SL
Administrador Unico
- Capilla Diaz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 100, S 8, H AL 31380, I/A 4 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-04
Empresa: DACTILAR INVESTIGACIONES SL
Administrador Unico
- Capilla Diaz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41207 , F 60, S 8, H B 382650, I/A 6 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Empresa: ALINFOR GESTION SL
Administrador Unico
- Capilla Diaz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 100, S 8, H AL 31380, I/A 3 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-04
Empresa: DACTILAR INVESTIGACIONES SL
Administrador Unico
- Capilla Diaz Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41207 , F 60, S 8, H B 382650, I/A 5 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Información de CAPILLA DIAZ RAMON
Mostramos los datos de CAPILLA DIAZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPILLA DIAZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos