CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL
Informe ejecutivo de CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENDEL HOLDCO SL | Apoderado Solidario | 08/02/2024 | |
NEW GENETICS SL | Apoderado Solidario | 07/02/2024 | |
IGENOMIX R&D SL | Apoderado Solidario | 05/02/2024 | |
IGENOMIX SL | Apoderado Solidario | 05/02/2024 | |
IGENOMIX SPAIN LAB SL | Apoderado Solidario | 05/02/2024 | |
MENDEL BIDCO SL | Apoderado Solidario | 05/02/2024 | |
VITROLIFE MEDICAL DEVICES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 03/11/2023 | |
VITROLIFE MEDICAL DEVICES SPAIN SL | Consejero | 03/11/2023 | |
MENDEL HOLDCO SL | Apoderado | 02/11/2023 | |
IGENOMIX SL | Presidente | 20/04/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL
Empresa: MENDEL HOLDCO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11287, L 8565, F 131, S 8, H V 208199, I/A 9 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-46
Empresa: MENDEL HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Capella Soriano Ricardo Manuel
- Madonia Fabrice
- Piñeiro Iglesias Jose Ignacio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11287, L 8565, F 131, S 8, H V 208199, I/A 9 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-46
Empresa: NEW GENETICS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11223, L 8501, F 14, S 8, H V 206048, I/A 9 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-46
Empresa: NEW GENETICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Capella Soriano Ricardo Manuel
- Madonia Fabrice
- Piñeiro Iglesias Jose Ignacio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11223, L 8501, F 14, S 8, H V 206048, I/A 9 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-46
Empresa: MENDEL BIDCO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10791, L 8070, F 115, S 8, H V 191716, I/A 11 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
Empresa: MENDEL BIDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aznar Bonilla Luis
- Cagigas Benlloch Javier
- Capella Soriano Ricardo Manuel
- Leon Roig Vicente
- Madonia Fabrice
- Piñeiro Iglesias Jose Ignacio
- Rodriguez Herrera Francisco De Paula Ramon
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10791, L 8070, F 115, S 8, H V 191716, I/A 11 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
Empresa: MENDEL BIDCO SL
Presidente
- Capella Soriano Ricardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10791, L 8070, F 114, S 8, H V 191716, I/A 10 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
Empresa: IGENOMIX SPAIN LAB SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10881, L 8159, F 8, S 8, H V 188287, I/A 13 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
Empresa: IGENOMIX SPAIN LAB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aznar Bonilla Luis
- Cagigas Benlloch Javier
- Capella Soriano Ricardo Manuel
- Leon Roig Vicente
- Madonia Fabrice
- Piñeiro Iglesias Jose Ignacio
- Rodriguez Herrera Francisco De Paula Ramon
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10881, L 8159, F 8, S 8, H V 188287, I/A 13 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
Empresa: IGENOMIX R&D SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10769, L 8048, F 202, S 8, H V 188290, I/A 11 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
VER MAS ACTOS
Información de CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL
Mostramos los datos de CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos