CAPELASTEGUI SAIZ EDUARDO
Informe ejecutivo de CAPELASTEGUI SAIZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAPELASTEGUI SAIZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA SA | Apoderado Mancomunado | 03/11/2011 | |
IBERDROLA SA | Apoderado | 05/10/2011 |
VINCULACIONES DE CAPELASTEGUI SAIZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPELASTEGUI SAIZ EDUARDO
Empresa: IBERDROLA ENERGIA SA
Apoderado Mancomunado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Asensio Castello Maria De Los Desamparados
- Burguera Perez Ivan
- Cabezudo Pueyo Manuel
- De Palacio Albizu Idoia
- Diez Alustiza Roberto
- Dominguez Cavero Juan Pablo
- Galan Lecubarri Gladys
- Gimenez Tamayo Elena
- Hernando Isla Francisco Javier
- Ibañez Rodelgo Laura
- Insunza Gaminde Pablo
- Letona Lopez Alberto Jose
- Marin Rodenas Jorge Manuel
- Omaechevarria Legarra Jose Angel
- Pastor Zuazaga Javier Julio
- Saitua Iribar Martin
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Apoderado
- Aparecida Borsato Simone
- Asensio Castello Maria De Los Desamparados
- Asensio Castello Maria De Los Desamparados
- Capelastegui Saiz Eduardo
- Castro Perez Manzuco Jose Luis
- De Almeida Rocha Renato
- Gallardo Corrales Miguel
- Garzon Ortega Justo
- Mota Gago Joseba
- Quadros Choqueta Carlos Henrique
- Ribeiro Mota Miguel Alexandre
- Ribeiro Piau Marques Lara Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34115 , F 75, S 8, H M 42282, I/A 125 (21/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: IBERDROLA ENERGIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34115 , F 70, S 8, H M 42282, I/A 119 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: IBERDROLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alcain Lopez Daniel
- Burguera Perez Ivan
- Canales Abaitua Pablo
- Capelastegui Saiz Eduardo
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Escondrillas Wencel Juan
- Fernandez Olmedo Ramon Antonio
- Gabarron Comas Alfonso
- Hernando Isla Francisco Javier
- Insunza Gaminde Pablo
- Izaguirre Nazar Jose
- Marin Rodenas Jorge Manuel
- Martinez Atienza Antonio
- Pastor Zuazaga Javier
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
- Rojo Sevillano Felix
- Saitua Iribar Martin
- Torres Suau Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5231 , F 18, S 8, H BI 167,A , I/ 1936 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-48
Empresa: IBERDROLA SA
Apoderado
- Alcain Lopez Daniel
- Arias Coterillo Fernando Julio
- Arrieta Garramiola Miguel
- Burguera Perez Ivan
- Canales Abaitua Pablo
- Capelastegui Saiz Eduardo
- De Elejoste Echebarria Ainara
- De Elejoste Y De La Quintana Juan Carlos
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Elorriaga Fernandez De Arroyabe Iñigo
- Escondrillas Wencel Juan
- Fernandez Olmedo Ramon Antonio
- Gabarron Comas Alfonso
- Hernando Isla Francisco Javier
- Izaguirre Nazar Jose
- Marin Rodenas Jorge Manuel
- Martinez Atienza Antonio
- Migoya Vargas Jose Luis
- Pastor Zuazaga Javier Julio
- Rojo Sevillano Felix
- Saitua Iribar Martin
- Salle Alonso Carlos Emilio
- Torres Suau Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5231 , F 16, S 8, H BI 167,A , I/ 1934 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-48
Información de CAPELASTEGUI SAIZ EDUARDO
Mostramos los datos de CAPELASTEGUI SAIZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPELASTEGUI SAIZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos