CAPDEVILA ESCRIG JAUME
Informe ejecutivo de CAPDEVILA ESCRIG JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAPDEVILA ESCRIG JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEVA LOGISTICS CANARIAS SL | Administrador Solidario | 27/06/2024 | |
CEVA LOGISTICS ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 05/06/2024 | |
CEVA LOGISTICS TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 08/04/2024 | |
CEVA GROUND LOGISTICS ESPAÑA SA | Apoderado | 07/02/2024 | |
GLT INVESTMENTS SL | Presidente | 13/09/2023 | |
GLT INVESTMENTS SL | Consejero Delegado | 13/09/2023 | |
GLT INVESTMENTS SL | Consejero | 13/09/2023 |
VINCULACIONES DE CAPDEVILA ESCRIG JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPDEVILA ESCRIG JAUME
Empresa: CEVA LOGISTICS CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Ahedo Goñi Maria Del Puerto
- Capdevila Escrig Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 29809, I/A 18 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-35
Empresa: CEVA LOGISTICS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Capdevila Escrig Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 52919, I/A 89 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: CEVA LOGISTICS TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Capdevila Escrig Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35753 , F 146, S 8, H M 257253, I/A 38 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: GEFCO ESPAÑA SA
Apoderado
- Capdevila Escrig Jaume
- De-la-campa Merino Venancio-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40712 , F 59, S 8, H M 63434, I/A 319 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: GLT INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
- Capdevila Escrig Jaume
Consejero
- Capdevila Escrig Jaume
Presidente
- Capdevila Escrig Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 212, S 8, H SS 33483, I/A 23 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-20
Información de CAPDEVILA ESCRIG JAUME
Mostramos los datos de CAPDEVILA ESCRIG JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPDEVILA ESCRIG JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos