CAPARROS PEREZ BEATRIZ
Informe ejecutivo de CAPARROS PEREZ BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAPARROS PEREZ BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUSCAPA GESTIO SL | Administrador Solidario | 13/11/2023 | |
BACHI BARCELONA 2016 SL | Administrador Unico | 07/05/2019 |
VINCULACIONES DE CAPARROS PEREZ BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPARROS PEREZ BEATRIZ
Empresa: NUSCAPA GESTIO SL
Administrador Solidario
- Caparros Perez Beatriz
- Pamies Llaria Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36585 , F 162, S 8, H B 294745, I/A 9 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: NUSCAPA GESTIO SL
Administrador Unico
- Caparros Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36585 , F 162, S 8, H B 294745, I/A 9 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: BACHI BARCELONA 2016 SL
Administrador Unico
- Caparros Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45525 , F 167, S 8, H B 490684, I/A 2 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-08
Empresa: NUSCAPA GESTIO SL
Administrador Unico
- Caparros Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36585 , F 162, S 8, H B 294745, I/A 8 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-08
Empresa: NUSCAPA GESTIO SL
Administrador Unico
- Caparros Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36585 , F 162, S 8, H B 294745, I/A 8 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-08
Empresa: NUSCAPA GESTIO SL
Administrador Unico
- Caparros Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36585 , F 162, S 8, H B 294745, I/A 7 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-08
Empresa: NUSCAPA GESTIO SL
Administrador Unico
- Caparros Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36585 , F 162, S 8, H B 294745, I/A 7 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-08
Información de CAPARROS PEREZ BEATRIZ
Mostramos los datos de CAPARROS PEREZ BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPARROS PEREZ BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos