CAPARROS ESPINAL FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CAPARROS ESPINAL FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAPARROS ESPINAL FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIERNET SERVICIOS INFORMATICOS SL | Administrador Solidario | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE CAPARROS ESPINAL FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPARROS ESPINAL FRANCISCO JAVIER
Empresa: RUE OUTLET SL
Consejero Delegado
- Caparros Espinal Francisco Javier
- Esteban Pijoan Alexis
- Sevilla Carrasco Daniel
- Sevilla Carrasco Jose Miguel
Consejero
- Caparros Espinal Francisco Javier
- Esteban Pijoan Alexis
- Sevilla Carrasco Daniel
- Sevilla Carrasco Jose Miguel
Presidente
- Caparros Espinal Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43386 , F 39, S 8, H B 427697, I/A 2 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08
Empresa: RUE OUTLET SL
Consejero Delegado
- Caparros Espinal Francisco Javier
- Esteban Pijoan Alexis
- Sevilla Carrasco Daniel
- Sevilla Carrasco Jose Miguel
Consejero
- Caparros Espinal Francisco Javier
- Esteban Pijoan Alexis
- Sevilla Carrasco Daniel
- Sevilla Carrasco Jose Miguel
Presidente
- Caparros Espinal Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43386 , F 36, S 8, H B 427697, I/A 1 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-08
Empresa: ALIERNET SERVICIOS INFORMATICOS SL
Administrador Solidario
- Caparros Espinal Francisco Javier
- Esteban Pijoan Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42294 , F 213, S 8, H B 407254, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-08
Información de CAPARROS ESPINAL FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CAPARROS ESPINAL FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPARROS ESPINAL FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos