CAPARROS CORTES ANGEL VICTOR
Informe ejecutivo de CAPARROS CORTES ANGEL VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAPARROS CORTES ANGEL VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATICOS CAPARROS SL | Secretario | 12/07/2018 | |
AUTOMATICOS CAPARROS SL | Consejero Delegado Solidario | 12/07/2018 | |
AUTOMATICOS CAPARROS SL | Consejero | 12/07/2018 | |
VERA MOTOR SL | Apoderado | 22/01/2014 |
VINCULACIONES DE CAPARROS CORTES ANGEL VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPARROS CORTES ANGEL VICTOR
Empresa: SERVICIOS VARIOS ALMERIA SL
Liquidador Solidario
- Caparros Cortes Angel Victor
- Caparros Gerez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 61, S 8, H AL 26727, I/A 7 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-04
Empresa: SERVICIOS VARIOS ALMERIA SL
Administrador Solidario
- Caparros Cortes Angel Victor
- Caparros Jerez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 61, S 8, H AL 26727, I/A 7 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-04
Empresa: AUTOMATICOS CAPARROS SL
Consejero Delegado Solidario
- Caparros Cortes Angel Victor
- Caparros Cortes Maria Isabel
- Caparros Gerez Angel
Consejero
- Caparros Cortes Alejandro Jose
- Caparros Cortes Angel Victor
- Caparros Cortes Maria Isabel
- Caparros Gerez Angel
Presidente
Secretario
- Caparros Cortes Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 8, S 8, H AL 2093, I/A 20 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-04
Empresa: AUTOMATICOS CAPARROS SL
Consejero Delegado Solidario
- Caparros Cortes Angel Victor
- Caparros Cortes Maria Isabel
- Caparros Gerez Angel
- Caparros Gerez Angel
- Lopez Martinez Angel
Consejero
- Caparros Cortes Alejandro Jose
- Caparros Cortes Angel Victor
- Caparros Cortes Maria Isabel
- Caparros Gerez Angel
Presidente
Secretario
- Caparros Cortes Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 8, S 8, H AL 2093, I/A 20 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-04
Empresa: AUTOMATICOS CAPARROS SL
Consejero Delegado Solidario
Secretario
- Caparros Cortes Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 8, S 8, H AL 2093, I/A 19 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-04
Apoderado
- Caparros Cortes Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 215, S 8, H AL 2901, I/A 4 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-04
Empresa: VERA MOTOR SA
Apoderado
- Caparros Cortes Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 207, S 8, H AL 2091, I/A 13 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-04
Empresa: AUTOMATICOS CAPARROS SL
Consejero
- Caparros Cortes Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 8, S 8, H AL 2093, I/A 16 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-04
Empresa: AUTOMATICOS CAPARROS SL
Consejero Delegado Solidario
- Caparros Cortes Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 8, S 8, H AL 2093, I/A 16 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-04
Empresa: AUTOMATICOS CAPARROS SL
Consejero Delegado Solidario
- Caparros Cortes Angel Victor
- Lopez Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 8, S 8, H AL 2093, I/A 16 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-04
Información de CAPARROS CORTES ANGEL VICTOR
Mostramos los datos de CAPARROS CORTES ANGEL VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPARROS CORTES ANGEL VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos