CANUT GALLART MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de CANUT GALLART MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CANUT GALLART MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIJOSICA HOLDING SL | Secretario | 04/01/2017 | |
LIJOSICA HOLDING SL | Consejero | 04/01/2017 |
VINCULACIONES DE CANUT GALLART MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANUT GALLART MARIA DOLORES
Empresa: PERFUMERIA INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado
- Canut Gallart Maria Dolores
Consejero
- Canut Gallart Maria Dolores
- Simon Canut Joan Albert
- Simon Canut Lidia
- Simon Espar Juan
Presidente
Secretario
- Canut Gallart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 201, S 8, H L 9090, I/A 16 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-25
Empresa: NOMISCAN SL
Administrador Solidario
- Canut Gallart Maria Dolores
- Simon Espar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 66, S 8, H L 10926, I/A 6 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-25
Empresa: LIJOSICA HOLDING SL
Consejero
- Canut Gallart Maria Dolores
- Simon Canut Joan Albert
- Simon Canut Lidia
- Simon Espar Juan
Presidente
Secretario
- Canut Gallart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 45, S 8, H L 29918, I/A 1 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-25
Empresa: SPAIN PERF SL
Administrador Solidario
- Canut Gallart Maria Dolores
- Simon Espar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 16, S 8, H L 11190, I/A 3 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-25
Empresa: PERFUMERIA INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado
- Canut Gallart Maria Dolores
Consejero
- Canut Gallart Maria Dolores
- Simon Canut Joan Albert
- Simon Canut Lidia
- Simon Espar Juan
Presidente
Secretario
- Canut Gallart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 199, S 8, H L 9090, I/A 12 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-25
Empresa: PERFUMERIA INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Canut Gallart Maria Dolores
- Simon Espar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 199, S 8, H L 9090, I/A 12 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-25
Información de CANUT GALLART MARIA DOLORES
Mostramos los datos de CANUT GALLART MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANUT GALLART MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos