CANUT CARBONELL RICARD
Informe ejecutivo de CANUT CARBONELL RICARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANUT CARBONELL RICARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOCEUTICALS SL | Administrador Solidario | 07/11/2018 | |
TECSA INSTRUMENTAL QUIRURGICO SL | Administrador Solidario | 03/07/2009 |
VINCULACIONES DE CANUT CARBONELL RICARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANUT CARBONELL RICARD
Empresa: BIOCEUTICALS SL
Administrador Solidario
- Canut Carbonell Ricard
- Castillo Barrionuevo Dolores Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46616 , F 204, S 8, H B 525587, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: VISCOBASIC SL
Administrador Unico
- Canut Carbonell Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42377 , F 149, S 8, H B 406005, I/A 2 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-08
Empresa: QUALITY PREMIUM NUTRITION SL
Administrador Unico
- Canut Carbonell Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 196, S 8, H M 530251, I/A 4 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Empresa: QUALITY PREMIUM NUTRITION SL
Administrador Unico
- Canut Carbonell Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 193, S 8, H M 530251, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
Empresa: VISCOBASIC SL
Administrador Unico
- Canut Carbonell Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42377 , F 146, S 8, H B 406005, I/A 1 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
Empresa: TECSA INSTRUMENTAL QUIRURGICO SL
Administrador Solidario
- Canut Carbonell Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7777, L 5073, F 67, S 8, H V 96294, I/A 3 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-46
Información de CANUT CARBONELL RICARD
Mostramos los datos de CANUT CARBONELL RICARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANUT CARBONELL RICARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos