CANTOS HERNANDEZ ANGEL
Informe ejecutivo de CANTOS HERNANDEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANTOS HERNANDEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES APARCAMIENTOS Y GARAGES SA | Consejero | 21/02/2011 | |
EUROPEO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA | Consejero | 21/02/2011 | |
MIGUEL CANTOS HERNANDEZ SA | Consejero | 24/11/2010 |
VINCULACIONES DE CANTOS HERNANDEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTOS HERNANDEZ ANGEL
Empresa: TALLERES APARCAMIENTOS Y GARAGES SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 27, S 8, H M 21527, I/A 9 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Empresa: EUROPEO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1100 , F 185, S 8, H M 20982, I/A 13 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Empresa: MIGUEL CANTOS HERNANDEZ SA
Consejero
- Cantos Hernandez Angel
- Cantos Hernandez Isabel
- Cantos Hernandez Josefa
- Cantos Hernandez Mercedes
- Cantos Hernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 81, S 8, H M 27781, I/A 9 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Empresa: EUROPEO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1100 , F 185, S 8, H M 20982, I/A 12 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Empresa: TALLERES APARCAMIENTOS Y GARAGES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Cantos Hernandez Angel
- Cantos Hernandez Isabel
- Cantos Hernandez Miguel
- Martin Sancho Maria
- Sacristan Sacristan Patricio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 27, S 8, H M 21527, I/A 8 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: MIGUEL CANTOS HERNANDEZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cantos Hernandez Angel
- Cantos Hernandez Isabel
- Cantos Hernandez Josefa
- Cantos Hernandez Mercedes
- Cantos Hernandez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 80, S 8, H M 27781, I/A 8 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: EUROPEO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1100 , F 184, S 8, H M 20982, I/A 11 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Empresa: TALLERES APARCAMIENTOS Y GARAGES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Cantos Hernandez Angel
- Cantos Hernandez Miguel
- Martin Sancho Maria
- Sacristan Sacristan Patricio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 26, S 8, H M 21527, I/A 7 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Empresa: MIGUEL CANTOS HERNANDEZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cantos Hernandez Angel
- Cantos Hernandez Isabel
- Cantos Hernandez Josefa
- Cantos Hernandez Mercedes
- Cantos Hernandez Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 80, S 8, H M 27781, I/A 7 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Información de CANTOS HERNANDEZ ANGEL
Mostramos los datos de CANTOS HERNANDEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTOS HERNANDEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos