CANTOR ALBA MONICA
Informe ejecutivo de CANTOR ALBA MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANTOR ALBA MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOMINATO ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 09/04/2024 | |
HEXAGON RETAIL ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 09/04/2024 | |
INNOMINATO ESPAÑA SL | Consejero | 23/02/2024 | |
HEXAGON RETAIL ESPAÑA SL | Consejero | 22/02/2024 |
VINCULACIONES DE CANTOR ALBA MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTOR ALBA MONICA
Empresa: HEXAGON RETAIL ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Cantor Alba Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41739 , F 149, S 8, H M 626426, I/A 21 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: INNOMINATO ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Cantor Alba Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36187 , F 214, S 8, H M 650332, I/A 13 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: INNOMINATO ESPAÑA SL
Apoderado
- Cantor Alba Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36187 , F 214, S 8, H M 650332, I/A 13 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: HEXAGON RETAIL ESPAÑA SL
Apoderado
- Cantor Alba Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41739 , F 149, S 8, H M 626426, I/A 20 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: HEXAGON RETAIL ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41739 , F 145, S 8, H M 626426, I/A 19 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: INNOMINATO ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36187 , F 210, S 8, H M 650332, I/A 12 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: HEXAGON RETAIL ESPAÑA SL
Apoderado
- Cantor Alba Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41739 , F 140, S 8, H M 626426, I/A 14 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: INNOMINATO ESPAÑA SL
Apoderado
- Cantor Alba Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36187 , F 180, S 8, H M 650332, I/A 7 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Información de CANTOR ALBA MONICA
Mostramos los datos de CANTOR ALBA MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTOR ALBA MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos