CANTONS YARZA CARLOS
Informe ejecutivo de CANTONS YARZA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANTONS YARZA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOYAGER DREAMS SL | Administrador Unico | 28/01/2014 | |
TECH PARTS TRADING SL | Administrador Unico | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE CANTONS YARZA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTONS YARZA CARLOS
Empresa: TEMCO TRES SL
Administrador Unico
- Cantons Yarza Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37663 , F 218, S 8, H B 307851, I/A 5 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-08
Empresa: VOYAGER DREAMS SL
Administrador Unico
- Cantons Yarza Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44132 , F 154, S 8, H B 447621, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-08
Empresa: TECH PARTS TRADING SL
Administrador Unico
- Cantons Yarza Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41639 , F 9, S 8, H B 391604, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Empresa: PROMOCIONS TEMCO TARREGA SL
Administrador Solidario
- Cantons Yarza Carlos
- Costa Hipolito Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38477 , F 125, S 8, H B 324698, I/A 2 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-08
Información de CANTONS YARZA CARLOS
Mostramos los datos de CANTONS YARZA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTONS YARZA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos