CANTO PASTOR RAFAEL
Informe ejecutivo de CANTO PASTOR RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANTO PASTOR RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIOVAL VII FP | Vpr.Com.Ctr | 24/04/2024 | |
PENSIOVAL VII FP | Miem.Com.Ctr | 24/04/2024 |
VINCULACIONES DE CANTO PASTOR RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTO PASTOR RAFAEL
Empresa: PENSIOVAL VII FP
Miem.Com.Ctr
- Berenguer Llombart Jose
- Canto Pastor Rafael
- Gil Fabregat Cristina
- Gonzalez Bustamante Maria Isabel
- Haro Cortes Maria Amparo
- Lorente Gual Javier
- Marquez Villanueva Ana
- Monzo Martinez Eusebio
- Pinazo Gamir Maria
- Robledo Serrano Juan Gabriel
- Ruiz Garcia Jesus Joan
- Sancho De Vicente Sonia Amelia
- Selva Sacanelles Emilia
- Torrelles Lozano Anna Isabel
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
- Canto Pastor Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44875 , F 195, S 8, H M 593665, I/A 19 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: PENSIOVAL VII FP
Miem.Com.Ctr
- Alfonso Jarque David
- Berenguer Llombart Jose
- Breñas Hernando Paula
- Canto Pastor Rafael
- Fajardo Garcia Isabel Gemma
- Gamero I Lluna Francesc
- Garcia Layunta Jose Manuel
- Garcia Ruiz Jesus Joan
- Gonzalez Bustamante Isabel
- Herranz Abalos Maria Angeles
- Llobera Vila Mireia
- Lopez Delgado Maria Carmen
- Lopez Ramon Barbara
- Martinez Ruiz Eva
- Torrelles Lozano Anna Isabel
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44875 , F 195, S 8, H M 593665, I/A 19 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: PENSIOVAL VII FP
Miem.Com.Ctr
- Alfonso Jarque David
- Berenguer Llombart Jose
- Breñas Hernando Paula
- Canto Pastor Rafael
- Gamero I Lluna Francesc
- Garcia Layunta Jose Manuel
- Garcia Ruiz Jesus Joan
- Gonzalez Bustamante Isabel
- Herranz Abalos Maria Angeles
- Llobera Vila Mireia
- Lopez Delgado Maria Carmen
- Lopez Ramon Barbara
- Martinez Ruiz Eva
- Torrelles Lozano Anna Isabel
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32981 , F 221, S 8, H M 593665, I/A 12 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Empresa: PENSIOVAL VII FP
Miem.Com.Ctr
- Canto Pastor Rafael
- Carrion Candel Jose Joaquin
- Coscolla Grau Eva
- Ferrando I Estrella Clara
- Garcia Layunta Jose Manuel
- Garcia Ruiz Jesus Joan
- Gonzalez Bustamante Maria Isabel
- Jaen Garcia Francisco
- Lopez Delgado Maria Carmen
- Lopez Ramon Veronica
- Martinez Ruiz Eva
- Puchades Vila Ferran
- Rincon Velazquez Santiago
- Sancho Carpena Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32981 , F 221, S 8, H M 593665, I/A 12 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Empresa: PENSIOVAL VII FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32981 , F 219, S 8, H M 593665, I/A 6 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: PENSIOVAL VII FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32981 , F 219, S 8, H M 593665, I/A 6 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: PENSIOVAL VII FP
Miem.Com.Ctr
- Berenguer Sancho Antonio Francisco Javier
- Brugger Navarro Ana
- Canto Pastor Rafael
- Caro Caro Jesus Emilio
- Cuello Espuña Julia
- Garcia Ribot Pedro
- Gomez Garcia Maria Victoria
- Gonzalez Bustamante Maria Isabel
- Gonzalez Sanchez Julian Angel
- Jaen Garcia Francisco
- Lazaro Lorente Javier
- Marti Alepuz Santiago
- Monzo Martinez Eusebio
- Ruiz Garcia Jesus Joan
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 19, S 8, H V 133040, I/A 7 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-46
Empresa: PENSIOVAL VII FP
Miem.Com.Ctr
- Barelles Adsuara David
- Berenguer Sancho Javier
- Cano Pascual Jose
- Canto Pastor Rafael
- Cots Soler Maria Del Carmen
- Garcia Ruiz Jesus Joan
- Gas Belenguer Jose Manuel
- Gastaldi Mateo Antonio
- Gomez Garcia Maria Victoria
- Mauri Genoves Vicent
- Peset Perez Rafael
- Rincon Velasco Santiago
- Vela Bargues Jose Manuel
- Ventura Garcia Ignacio
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Supl.Comi.C.
- Albert Cebellan Jose
- Blasco Serrano Jose Maria
- Chirivella Marti Jose Manuel
- Frances Asins Adel
- Garcia Toran Julia
- Gasco Marin Mari Luz
- Gil Castellano Jose
- Martinez Caballero Juan
- Martinez Grau Francisco
- Novella Garcia Manuel
- Torrelles Lozano Anna
- Vela Molina Carmen
- Viciano Aguirre Marisa
- Vidagañ Usach Juan Antonio
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 19, S 8, H V 133040, I/A 7 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-46
Empresa: PENSIOVAL VII FP
Miem.Com.Ctr
- Barelles Adsuara David
- Berenguer Sancho Javier
- Cano Pascual Jose
- Canto Pastor Rafael
- Cots Soler Carmen
- Garcia Ruiz Jesus Joan
- Gas Belenguer Jose Manuel
- Gastaldi Mateo Antonio
- Gomez Garcia Maria Victoria
- Mauri Genoves Vicent
- Peset Perez Rafael
- Rincon Velasco Santiago
- Vela Bargues Jose Manuel
- Ventura Garcia Ignacio
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Supl.Comi.C.
- Albert Cebellan Jose
- Blasco Serrano Jose Maria
- Chirivella Marti Jose Manuel
- Frances Asins Adel
- Garcia Toran Julia
- Gasco Marin Mari Luz
- Gil Castellano Jose
- Martinez Caballero Juan
- Martinez Grau Francisco
- Novella Garcia Manuel
- Torrelles Lozano Anna
- Vela Molina Carmen
- Viciano Aguirre Marisa
- Vidagañ Usach Juan Antonio
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 18, S 8, H V 133040, I/A 5 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-46
Empresa: PENSIOVAL VII FP
Miem.C.Pro
- Barelles Adsuara David
- Cano Pascual Jose
- Canto Pastor Rafael
- Collado Rodriguez Vicente
- Garcia Ribot Pedro
- Gas Berenguer Jose Manuel
- Gomez Mateo Angel
- Lozano Mercadal Luis
- Mauri Genoves Vicent
- Montagut Alario Patricia
- Monzonis Lorente Marcelo
- Peset Perez Rafael
- Torrelles Lozano Anna
- Vela Bargues Jose Manuel
- Ventura Garcia Ignacio
Pres.C.Pro
Sec.C.Pro
VPre.C.Pro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 18, S 8, H V 133040, I/A 5 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-46
VER MAS ACTOS
Información de CANTO PASTOR RAFAEL
Mostramos los datos de CANTO PASTOR RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTO PASTOR RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos