CANTO GOMEZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de CANTO GOMEZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANTO GOMEZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J3 GESTION DEL EFECTIVO SL | Administrador Unico | 20/08/2024 | |
GRUPO TECNOLOGICO DOT SL | Administrador Unico | 29/11/2010 |
VINCULACIONES DE CANTO GOMEZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTO GOMEZ MARIA JOSE
Empresa: J3 GESTION DEL EFECTIVO SL
Administrador Unico
- Canto Gomez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830436, I/A 1 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Apoderado
- Canto Gomez Maria Jose
- Ruiz Bernal Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 222, S 8, H T 43373, I/A 14 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-43
Apoderado
- Canto Gomez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 122, S 8, H T 43373, I/A 11 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-43
Administrador Unico
- Canto Gomez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 122, S 8, H T 43373, I/A 10 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-43
Administrador Unico
- Canto Gomez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 120, S 8, H T 43373, I/A 6 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-43
Administrador Mancomunado
- Canto Gomez Maria Jose
- Mera Madueño Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 118, S 8, H T 43373, I/A 3 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-43
Administrador Mancomunado
- Canto Gomez Maria Jose
- Mera Madueño Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42580 , F 141, S 8, H B 410686, I/A 1 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08
Empresa: GRUPO TECNOLOGICO DOT SL
Administrador Unico
- Canto Gomez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 10, S 8, H T 42072, I/A 1 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-43
Información de CANTO GOMEZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de CANTO GOMEZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTO GOMEZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos