CANTO CANDELA ANTONIO FRANCISCO
Informe ejecutivo de CANTO CANDELA ANTONIO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANTO CANDELA ANTONIO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANZANILLA 2021 SL | Socio Unico | 12/04/2024 | |
SUPERCOMTRADING SL | Administrador Mancomunado | 16/02/2024 | |
CUCUCH INVEST SL | Apoderado Solidario | 06/09/2023 | |
DASTON LINE SL | Apoderado Solidario | 17/08/2023 | |
RESIDENCIAL ALONA SL | Apoderado Solidario | 07/08/2023 | |
RESIDENCIAL ALONA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/08/2023 | |
DASTON LINE SL | Administrador Mancomunado | 01/06/2023 | |
MANZANILLA 2021 SL | Administrador Unico | 08/07/2021 | |
CANTONET PORCHE SL | Administrador Unico | 09/06/2021 |
VINCULACIONES DE CANTO CANDELA ANTONIO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTO CANDELA ANTONIO FRANCISCO
Empresa: MARTINEZ Y CANTO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Canto Candela Antonio Francisco
Consejero
- Canto Candela Antonio Francisco
- MANZANILLA 2021 SL
Secretario
- Canto Candela Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 104, S 8, H A 19356, I/A 17 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-03
Empresa: MANZANILLA 2021 SL
Socio Único
- Canto Candela Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4391 , F 32, S 8, H A 175277, I/A 5 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-03
Empresa: SUPERCOMTRADING SL
Administrador Mancomunado
- Canto Candela Antonio Francisco
- Dura Berenguer Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4641 , F 16, S 8, H A 189671, I/A 1 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-03
Empresa: ACC REPRESENTACIONES SL
Consejero Delegado
- Canto Candela Antonio Francisco
Consejero
- Canto Candela Antonio Francisco
- Carbonell Canto Antonio Jose
- Escolano Abad Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Canto Candela Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 108, S 8, H A 45177, I/A 8 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-03
Empresa: CUCUCH INVEST SL
Apoderado Solidario
- Canto Candela Antonio Francisco
- Castello Santo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 64, S 8, H A 30337, I/A 6 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-03
Empresa: DASTON LINE SL
Apoderado Solidario
- Canto Candela Antonio Francisco
- Castello Santo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4579 , F 163, S 8, H A 185817, I/A 2 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-03
Empresa: RESIDENCIAL ALONA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canto Candela Antonio Francisco
- Castello Santo Francisco Jose
- Soro Bonmati Cristina Elena
- Soro Bonmati Maria Asuncion
- Soro Bonmati Victor
Apoderado Solidario
- Canto Candela Antonio Francisco
- Castello Santo Francisco Jose
- Soro Bonmati Cristina Elena
- Soro Bonmati Maria Asuncion
- Soro Bonmati Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4592 , F 219, S 8, H A 186630, I/A 2 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-03
Empresa: DASTON LINE SL
Administrador Mancomunado
- Canto Candela Antonio Francisco
- Castello Santo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4579 , F 161, S 8, H A 185817, I/A 1 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-03
Empresa: ACC REPRESENTACIONES SL
Consejero Delegado
- Canto Candela Antonio Francisco
Consejero
- Canto Candela Antonio Francisco
- Carbonell Canto Antonio Jose
- Escolano Abad Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Canto Candela Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 108, S 8, H A 45177, I/A 7 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-03
Empresa: MANZANILLA 2021 SL
Administrador Unico
- Canto Candela Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4391 , F 29, S 8, H A 175277, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-03
VER MAS ACTOS
Información de CANTO CANDELA ANTONIO FRANCISCO
Mostramos los datos de CANTO CANDELA ANTONIO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTO CANDELA ANTONIO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos