CANTIN VICENTE BEATRIZ
Informe ejecutivo de CANTIN VICENTE BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANTIN VICENTE BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BESTIAL PRINT SL | Administrador Unico | 19/08/2014 | 12/04/2016 |
HELARTE BEALE SL | Administrador Unico | 02/10/2014 | 19/02/2016 |
VINCULACIONES DE CANTIN VICENTE BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTIN VICENTE BEATRIZ
Empresa: CHINIJOGUR SL
Administrador Unico
- Cantin Vicente Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 112, S 8, H IL 10708, I/A 3 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-35
Empresa: HELARTE BEALE SL
Administrador Unico
- Cantin Vicente Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 99, S 8, H IL 10343, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-35
Empresa: HELARTE BEALE SL
Administrador Unico
- Cantin Vicente Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 98, S 8, H IL 10343, I/A 2 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-35
Empresa: CHINIJOGUR SL
Administrador Unico
- Cantin Vicente Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 112, S 8, H IL 10708, I/A 2 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-35
Información de CANTIN VICENTE BEATRIZ
Mostramos los datos de CANTIN VICENTE BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTIN VICENTE BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos