CANTERO PINO VANESSA
Informe ejecutivo de CANTERO PINO VANESSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANTERO PINO VANESSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIDERA TU NEGOCIO 4.0. SL | Administrador Solidario | 04/01/2023 | |
CANTER ASESORES 2021 SL | Administrador Unico | 03/02/2021 | |
C&A CONSULTORES ASESORES CANTER 2.0 SLP | Apoderado Solidario | 11/08/2020 | |
KANTER & ASOCIADOS 2018 SL | Administrador Solidario | 28/02/2018 | |
FERRERI LEX ADVISORS SLP | Apoderado Solidario | 02/11/2017 |
VINCULACIONES DE CANTERO PINO VANESSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTERO PINO VANESSA
Empresa: LIDERA TU NEGOCIO 4.0. SL
Administrador Solidario
- Cantero Pino Vanessa
- Florencia Dandrea Unzurrunzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48537 , F 189, S 8, H B 587409, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Empresa: LIDERA TU NEGOCIO 4.0. SL
Administrador Unico
- Cantero Pino Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48537 , F 189, S 8, H B 587409, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Empresa: LIDERA TU NEGOCIO 4.0. SL
Administrador Unico
- Cantero Pino Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48537 , F 189, S 8, H B 587409, I/A 1 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-08
Empresa: CANTER ASESORES 2021 SL
Administrador Unico
- Cantero Pino Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47649 , F 156, S 8, H B 558236, I/A 1 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Apoderado Solidario
- Cantero Pino Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47382 , F 64, S 8, H B 550127, I/A 2 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Empresa: KANTER & ASOCIADOS 2018 SL
Administrador Solidario
- Cantero Pino Jose Maria
- Cantero Pino Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46295 , F 197, S 8, H B 515649, I/A 1 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-08
Empresa: FERRERI LEX ADVISORS SLP
Apoderado Solidario
- Cantero Pino Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44091 , F 39, S 8, H B 446702, I/A 5 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-08
Administrador Unico
- Cantero Pino Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29898 , F 223, S 8, H B 104983, I/A 9 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-08
Administrador Unico
- Cantero Pino Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29898 , F 223, S 8, H B 104983, I/A 8 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-08
Información de CANTERO PINO VANESSA
Mostramos los datos de CANTERO PINO VANESSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTERO PINO VANESSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos