CANTERO BRAVO DE LAGUNA OCTAVIO J
Informe ejecutivo de CANTERO BRAVO DE LAGUNA OCTAVIO J
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANTERO BRAVO DE LAGUNA OCTAVIO J
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB DE CAMPO EL CORTIJO DE GRAN CANARIA SA | Consejero | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE CANTERO BRAVO DE LAGUNA OCTAVIO J
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTERO BRAVO DE LAGUNA OCTAVIO J
Consejero Delegado
- Cantero Bravo De Laguna Octavio J
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 122, S 8, H GC 8925, I/A 48 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-35
Consejero Delegado
- Cantero Bravo De Laguna Octavio J
Consejero
- Cantero Bravo De Laguna Octavio J
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 178, S 8, H GC 8925, I/A 43 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-35
Vicepresidente
- Cantero Bravo De Laguna Octavio J
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 178, S 8, H GC 8925, I/A 39 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-35
Consejero Delegado
- Cantero Bravo De Laguna Octavio J
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Cantero Bravo De Laguna Octavio J
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 177, S 8, H GC 8925, I/A 38 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-35
Consejero Delegado
- Cantero Bravo De Laguna Octavio J
Vicepresidente
- Cantero Bravo De Laguna Octavio J
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 176, S 8, H GC 8925, I/A 33 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-35
Consejero
- Cantero Bravo De Laguna Octavio J
- Kruijtzer Clemens Arthurs Martin
- Sala Sanchez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 186, S 8, H GC 17212, I/A 40º (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-35
Información de CANTERO BRAVO DE LAGUNA OCTAVIO J
Mostramos los datos de CANTERO BRAVO DE LAGUNA OCTAVIO J que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTERO BRAVO DE LAGUNA OCTAVIO J, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos