CANTERO BLASCO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de CANTERO BLASCO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANTERO BLASCO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUKIT SOCIAL SL | Apoderado Solidario | 21/12/2023 | |
BUKIT INVEST SL | Apoderado Solidario | 21/12/2023 | |
CORDOBES HOLDCO SL | Apoderado | 09/04/2023 | |
CIBERGESTION HIPOTECARIA SL | Apoderado | 13/09/2022 | |
GESFIR SERVICIOS DE BACK OFFICE SL | Apoderado | 11/08/2022 | |
MANAGERING GESTION SL | Apoderado | 03/08/2022 | |
QIPERT UGH GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 10/10/2019 | |
IAHORRO FINANCIACION SL | Apoderado Solidario | 06/10/2017 | |
IAHORRO BUSINESS SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 05/10/2017 | |
USABSIGMA SL | Apoderado Solidario | 13/07/2016 |
VINCULACIONES DE CANTERO BLASCO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTERO BLASCO MARIA ANGELES
Empresa: BUKIT SOCIAL SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Carceles Xavier
- Cantero Blasco Maria Angeles
- Gonzalez Rodriguez Jorge Andres
- Navarro Jimenez Hilario
- Salazar Do Nascimiento Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5822, L 4729, F 171, S 8, H MA149882, I/A 3 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-29
Empresa: BUKIT INVEST SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Carceles Xavier
- Cantero Blasco Maria Angeles
- Gonzalez Rodriguez Jorge Andres
- Navarro Jimenez Hilario
- Salazar Do Nascimiento Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6273, L 5181, F 204, S 8, H MA125267, I/A 24 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-29
Empresa: QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Cantero Blasco Maria Angeles
- Gonzalez Rodriguez Jorge Andres
- Salazar Do Nascimento Maria Del Pilar
- Tabasco Lobo Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40289 , F 19, S 8, H M 555585, I/A 56 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-28
Empresa: CORDOBES HOLDCO SL
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42275 , F 150, S 8, H M 748431, I/A 9 (09/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Empresa: CIBERGESTION HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Aguirre Carceles Xavier
- Cantero Blasco Maria Angeles
- Del Castillo Gonzalez Maria Del Rosario
- Gonzalez Rodriguez Jorge Andres
- Salazar Do Nascimiento Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 3, S 8, H M 304026, I/A 182 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Empresa: GESFIR SERVICIOS DE BACK OFFICE SL
Apoderado
- Aguirre Carceles Xavier
- Cantero Blasco Maria Angeles
- Del Castillo Gonzalez Maria Del Rosario
- Gonzalez Rodriguez Jorge Andres
- Salazar Do Nascimiento Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726 , F 113, S 8, H BI 60453, I/A 30 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-48
Empresa: GESFIR SERVICIOS DE BACK OFFICE SL
Apoderado
- Aguirre Carceles Xavier
- Cantero Blasco Maria Angeles
- Del Castillo Gonzalez Maria Del Rosario
- Salazar Do Nascimiento Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726 , F 113, S 8, H BI 60453, I/A 30 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-48
Empresa: MANAGERING GESTION SL
Apoderado
- Cantero Blasco Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43799 , F 215, S 8, H M 514261, I/A 14 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: BC DIGITAL SERVICES SL
Apoderado
- Aguirre Carceles Xavier
- Cantero Blasco Maria Angeles
- Puentes Panedas Concepcion
- Salazar Do Nascimiento Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40138 , F 211, S 8, H M 294118, I/A 16 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Cantero Blasco Maria Angeles
- Salazar Do Nascimento Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 137, S 8, H M 555585, I/A 37 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-28
VER MAS ACTOS
Información de CANTERO BLASCO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de CANTERO BLASCO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTERO BLASCO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos