CANTARELLAS PASCUAL COLOMA
Informe ejecutivo de CANTARELLAS PASCUAL COLOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANTARELLAS PASCUAL COLOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP DINCA BALEAR SL | Administrador Solidario | 21/11/2016 | 05/09/2019 |
GRUP DINCA BALEAR SL | Consejero Delegado | 23/12/2015 | 21/11/2016 |
GRUP DINCA BALEAR SL | Consejero | 23/12/2015 | 21/11/2016 |
VINCULACIONES DE CANTARELLAS PASCUAL COLOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTARELLAS PASCUAL COLOMA
Empresa: GRUP DINCA BALEAR SL
Administrador Solidario
- Cantarellas Pascual Coloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 168, S 8, H PM 77579, I/A 5 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-07
Empresa: GRUP DINCA BALEAR SL
Administrador Solidario
- Cantarellas Pascual Coloma
- Oliver Cantarellas Ana Maria
- Oliver Cantarellas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 166, S 8, H PM 77579, I/A 2 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-07
Empresa: GRUP DINCA BALEAR SL
Consejero Delegado
- Cantarellas Pascual Coloma
Consejero
- Cantarellas Pascual Coloma
- Oliver Cantarellas Ana Maria
- Oliver Cantarellas Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 166, S 8, H PM 77579, I/A 2 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-07
Empresa: GRUP DINCA BALEAR SL
Consejero Delegado
- Cantarellas Pascual Coloma
Consejero
- Cantarellas Pascual Coloma
- Oliver Cantarellas Ana Maria
- Oliver Cantarellas Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 164, S 8, H PM 77579, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-07
Información de CANTARELLAS PASCUAL COLOMA
Mostramos los datos de CANTARELLAS PASCUAL COLOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTARELLAS PASCUAL COLOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos