CANTARELLAS CUART ANTONIO
Informe ejecutivo de CANTARELLAS CUART ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CANTARELLAS CUART ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES PUERTO DE ALCUDIA SL | Apoderado | 05/07/2022 | |
ALDEPRO SA | Administrador Unico | 26/07/2012 | 20/02/2020 |
PROMOCIONES DE CA'N PICAFORT SL | Apoderado | 04/12/2019 | |
PROMOCIONES DE CA'N PICAFORT SL | Administrador Unico | 18/07/2012 | 28/10/2019 |
VINCULACIONES DE CANTARELLAS CUART ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTARELLAS CUART ANTONIO
Empresa: PROMOCIONES PUERTO DE ALCUDIA SL
Apoderado
- Cantarellas Cuart Antonio
- Cantarellas Cuart Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 57, S 8, H PM 6471, I/A 19 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-07
Empresa: ALDEPRO SA
Administrador Unico
- Cantarellas Cuart Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 86, S 8, H PM 8306, I/A 12 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-07
Empresa: PROMOCIONES DE CA'N PICAFORT SL
Apoderado
- Cantarellas Cuart Antonio
- Celia Gual Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 137, S 8, H PM 7556, I/A 19 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-07
Empresa: PROMOCIONES DE CA'N PICAFORT SL
Administrador Unico
- Cantarellas Cuart Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 137, S 8, H PM 7556, I/A 18 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
Empresa: PROMOCIONES DE CA'N PICAFORT SA
Administrador Unico
- Cantarellas Cuart Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 69, S 8, H PM 7556, I/A 17 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-07
Empresa: ALDEPRO SA
Administrador Unico
- Cantarellas Cuart Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 86, S 8, H PM 8306, I/A 11 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-07
Empresa: PROMOCIONES DE CA'N PICAFORT SA
Administrador Unico
- Cantarellas Cuart Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 69, S 8, H PM 7556, I/A 16 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-07
Empresa: ALDEPRO SA
Administrador Unico
- Cantarellas Cuart Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 85, S 8, H PM 8306, I/A 10 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-07
Empresa: PROMOCIONES DE CA'N PICAFORT SA
Administrador Unico
- Cantarellas Cuart Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1897 , F 68, S 8, H PM 7556, I/A 13 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-07
Información de CANTARELLAS CUART ANTONIO
Mostramos los datos de CANTARELLAS CUART ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTARELLAS CUART ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos