CANTALEJO SANCHEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de CANTALEJO SANCHEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANTALEJO SANCHEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTICULA CONSULTORIA DE ARQUITECTURA SL | Administrador Unico | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE CANTALEJO SANCHEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTALEJO SANCHEZ ROBERTO
Liquidador Mancomunado
- Cantalejo Sanchez Roberto
- Romero Cañadas Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25687 , F 224, S 8, H M 463008, I/A 7 (07/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Administrador Mancomunado
- Cantalejo Sanchez Roberto
- Romero Cañadas Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25687 , F 224, S 8, H M 463008, I/A 7 (07/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Administrador Unico
- Cantalejo Sanchez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41283 , F 167, S 8, H M 731769, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Administrador Mancomunado
- Cantalejo Sanchez Roberto
- Romero Cañadas Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25687 , F 224, S 8, H M 463008, I/A 5 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
Administrador Mancomunado
- Cantalejo Sanchez Roberto
- Romero Cañadas Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25687 , F 223, S 8, H M 463008, I/A 4 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-28
Administrador Mancomunado
- Cantalejo Sanchez Roberto
- Romero Cañadas Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25687 , F 211, S 8, H M 463008, I/A 2 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Administrador Solidario
- Cantalejo Sanchez Roberto
- Miguel Alhambra Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25687 , F 211, S 8, H M 463008, I/A 2 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Información de CANTALEJO SANCHEZ ROBERTO
Mostramos los datos de CANTALEJO SANCHEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTALEJO SANCHEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos