CANOVAS SUBIRANA ANDREU
Informe ejecutivo de CANOVAS SUBIRANA ANDREU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANOVAS SUBIRANA ANDREU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNO SA | Administrador Mancomunado | 30/01/2024 | |
PAPELES PARA LA ALIMENTACION SA | Administrador Mancomunado | 29/01/2024 | |
TECNO COMERCIAL SA | Administrador Mancomunado | 26/01/2024 | |
BIO-ENVASOS EUROPA SA | Administrador Mancomunado | 29/12/2023 | |
TECNOBOL SL | Administrador Mancomunado | 09/11/2023 |
VINCULACIONES DE CANOVAS SUBIRANA ANDREU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANOVAS SUBIRANA ANDREU
Empresa: TECNO SA
Administrador Mancomunado
- Canovas Subirana Andreu
- Jimenez Blanco Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22820 , F 64, S 8, H B 43140, I/A 18 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-08
Empresa: PAPELES PARA LA ALIMENTACION SA
Administrador Mancomunado
- Canovas Subirana Andreu
- Jimenez Blanco Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43191 , F 63, S 8, H B 81377, I/A 16 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Empresa: TECNO COMERCIAL SA
Administrador Mancomunado
- Canovas Subirana Andreu
- Jimenez Blanco Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48022 , F 66, S 8, H B 33148, I/A 13 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Empresa: BIO-ENVASOS EUROPA SA
Administrador Mancomunado
- Canovas Subirana Andreu
- Jimenez Blanco Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31077 , F 207, S 8, H B 185916, I/A 12 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: TECNOBOL SL
Administrador Mancomunado
- Canovas Subirana Andreu
- Jimenez Blanco Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44504 , F 182, S 8, H B 120146, I/A 10 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-08
Información de CANOVAS SUBIRANA ANDREU
Mostramos los datos de CANOVAS SUBIRANA ANDREU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANOVAS SUBIRANA ANDREU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos