CANOVAS RAMOS JUAN JOSE
Informe ejecutivo de CANOVAS RAMOS JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANOVAS RAMOS JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MELSERTRANS SL | Administrador Unico | 03/08/2020 | |
MELSERTRANS SL | Apoderado | 20/07/2016 | |
SANCADIST SL | Administrador Unico | 18/08/2015 | |
SANCADIST SL | Apoderado | 27/07/2011 |
VINCULACIONES DE CANOVAS RAMOS JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANOVAS RAMOS JUAN JOSE
Empresa: MELSERTRANS SL
Administrador Unico
- Canovas Ramos Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 156, S 8, H T 46026, I/A 13 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-43
Empresa: MELSERTRANS SL
Apoderado
- Canovas Ramos Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 72, S 8, H T 46026, I/A 6 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-43
Empresa: SANCADIST SL
Administrador Unico
- Canovas Ramos Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2691 , F 214, S 8, H T 42029, I/A 12 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-43
Empresa: SANCADIST SL
Apoderado
- Canovas Ramos Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 181, S 8, H T 42029, I/A 4 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-43
Empresa: R E M MILENIUM SL
Apoderado
- Canovas Ramos Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33393 , F 159, S 8, H B 224914, I/A 7 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-08
Información de CANOVAS RAMOS JUAN JOSE
Mostramos los datos de CANOVAS RAMOS JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANOVAS RAMOS JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos