CANOSA PEREZ VICENTE
Informe ejecutivo de CANOSA PEREZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE CANOSA PEREZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARTA INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 19/09/2024 | |
SINAER MAINTENANCE DIVISION SL | Apoderado | 07/09/2017 | |
AMURA INDUSTRIAL PARTNERS SL | Socio Unico | 03/08/2011 | |
AMURA INDUSTRIAL PARTNERS SL | Administrador Unico | 03/08/2011 |
VINCULACIONES DE CANOSA PEREZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANOSA PEREZ VICENTE
Empresa: LARTA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Canosa Perez Vicente
- Gomez Acebo Gimenez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 796646, I/A 3 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: FORCADELA INVESTMENTS SA
Administrador Unico
Representante
- Canosa Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41206 , F 86, S 8, H M 608017, I/A 11 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Empresa: AVIATION ENGINEERING MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Canosa Perez Vicente
- Cobo Buxens Alvaro
- Gallego Garcia Juan Manuel
- Ramos Escola Rafael
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35588 , F 141, S 8, H M 514532, I/A 9 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: AVIATION ENGINEERING MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Canosa Perez Vicente
- Cobo Buxens Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35588 , F 141, S 8, H M 514532, I/A 9 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: SINAER PLUS SL
Administrador Solidario
- Canosa Perez Vicente
- Cobo Buxens Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31657 , F 3, S 8, H M 271138, I/A 23 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: AMURA MANAGEMENT PARTNERS SL
Liquidador Solidario
- Canosa Perez Vicente
- Cobo Buxens Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29355 , F 26, S 8, H M 528403, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: AMURA MANAGEMENT PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Canosa Perez Vicente
- Cobo Buxens Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29355 , F 26, S 8, H M 528403, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: AMURA PRIVATE EQUITY SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Canosa Perez Vicente
- Cobo Buxens Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35496 , F 176, S 8, H M 638027, I/A 2 (08/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: SINAER MAINTENANCE DIVISION SL
Administrador Solidario
- Canosa Perez Vicente
- Cobo Buxens Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35131 , F 196, S 8, H M 372453, I/A 27 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-28
Empresa: SINAER INVERSIONES SL
Consejero
- AMURA MANAGEMENT PARTNERS SL
- AMURA PRIVATE EQUITY SL
- Canosa Perez Vicente
- Cobo Buxens Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31657 , F 136, S 8, H M 475948, I/A B (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
VER MAS ACTOS
Información de CANOSA PEREZ VICENTE
Mostramos los datos de CANOSA PEREZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANOSA PEREZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos