CANOSA GONZALEZ JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de CANOSA GONZALEZ JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANOSA GONZALEZ JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTROL EFICIENCIA Y CALIDAD ENERGETICA SL | Administrador Solidario | 19/02/2024 |
VINCULACIONES DE CANOSA GONZALEZ JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANOSA GONZALEZ JOSE CARLOS
Administrador Solidario
- Canosa Gonzalez Jose Carlos
- Puentes Agulla Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11452, L 8730, F 138, S 8, H V 213624, I/A 4 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-46
Administrador Solidario
- Canosa Gonzalez Jose Carlos
- Puentes Agulla Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291, L 4291, F 190, S 8, H PO 65505, I/A 2 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-36
Administrador Solidario
- Canosa Gonzalez Jose Carlos
- Puentes Agulla Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251, L 4251, F 20, S 8, H PO 64045, I/A 2 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-36
Administrador Solidario
- Canosa Gonzalez Jose Carlos
- Puentes Agulla Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291, L 4291, F 190, S 8, H PO 65505, I/A 1 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-36
Administrador Solidario
- Canosa Gonzalez Jose Carlos
- Puentes Agulla Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251, L 4251, F 20, S 8, H PO 64045, I/A 1 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-36
Información de CANOSA GONZALEZ JOSE CARLOS
Mostramos los datos de CANOSA GONZALEZ JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANOSA GONZALEZ JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos