CAÑON FERRERAS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CAÑON FERRERAS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAÑON FERRERAS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIO DE GENETICA VETERINARIA SL | Apoderado Solidario | 04/10/2023 | |
VELOGEN SL | Apoderado Solidario | 04/10/2023 | |
VIRSU SL | Apoderado Solidario | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE CAÑON FERRERAS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑON FERRERAS FRANCISCO JAVIER
Empresa: VELOGEN SL
Apoderado Solidario
- Cañon Ferreras Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31815 , F 143, S 8, H M 572550, I/A 3 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Apoderado Solidario
- Cañon Ferreras Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29438 , F 42, S 8, H M 529882, I/A 5 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Empresa: BOXFE SL
Administrador Solidario
- Cañon Ferreras Francisco Javier
- Dunner Boxberger Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8548 , F 205, S 8, H M 137745, I/A 2 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-28
Empresa: VIRSU SL
Apoderado Solidario
- Cañon De Lucas Maria
- Cañon Ferreras Francisco Javier
- Cañon Ferreras Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 12, S 8, H M 41961, I/A 11 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Información de CAÑON FERRERAS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CAÑON FERRERAS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑON FERRERAS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos