CANO VAZQUEZ CARLOS
Informe ejecutivo de CANO VAZQUEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANO VAZQUEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS FARO NORTE SL | Apoderado | 25/01/2024 |
VINCULACIONES DE CANO VAZQUEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANO VAZQUEZ CARLOS
Empresa: MALYBA PLAZA SL
Liquidador Unico
- Cano Vazquez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 167, S 8, H S 32613, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Empresa: MALYBA PLAZA SL
Administrador Solidario
- Cano Vazquez Carlos
- Llera Gonzalez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 167, S 8, H S 32613, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Empresa: MULTISERVICIOS FARO NORTE SL
Apoderado
- Cano Vazquez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907 , F 58, S 8, H S 18712, I/A 4 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-39
Empresa: EDIFICIO COTROBAL SL
Liquidador Unico
- Cano Vazquez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 164, S 8, H S 3386, I/A 9 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-39
Empresa: EDIFICIO COTROBAL SL
Administrador Unico
- Cano Vazquez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 164, S 8, H S 3386, I/A 9 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-39
Empresa: MALYBA PLAZA SL
Administrador Solidario
- Cano Vazquez Carlos
- Llera Gonzalez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 166, S 8, H S 32613, I/A 1 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-39
Información de CANO VAZQUEZ CARLOS
Mostramos los datos de CANO VAZQUEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANO VAZQUEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos