CANO RIOFRIO ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de CANO RIOFRIO ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CANO RIOFRIO ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILVER HOME DECO SL | Administrador Unico | 08/09/2020 |
VINCULACIONES DE CANO RIOFRIO ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANO RIOFRIO ANGEL LUIS
Empresa: KRONOS NATURAL INSPIRATION SL
Administrador Unico
- Cano Riofrio Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 735853, I/A 3 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: KRONOSTONE NATURE SL
Administrador Unico
- Cano Riofrio Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34039 , F 94, S 8, H M 612451, I/A 2 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Administrador Unico
- Cano Riofrio Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30880 , F 106, S 8, H M 555808, I/A 3 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Empresa: KRONOS NATURAL INSPIRATION SL
Administrador Unico
- Cano Riofrio Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41527 , F 130, S 8, H M 735853, I/A 1 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: KRONOS NATURAL INSPIRATION SL
Socio Único
- Cano Riofrio Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41527 , F 130, S 8, H M 735853, I/A 1 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: SILVER HOME DECO SL
Administrador Unico
- Cano Riofrio Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40885 , F 60, S 8, H M 725305, I/A 1 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: CHIKI MILK SL
Administrador Unico
- Cano Riofrio Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32681 , F 74, S 8, H M 588324, I/A 2 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
Empresa: KRONOSTONE NATURE SL
Administrador Unico
- Cano Riofrio Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34039 , F 94, S 8, H M 612451, I/A 1 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-28
Empresa: KRONOSTONE NATURE SL
Socio Único
- Cano Riofrio Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34039 , F 94, S 8, H M 612451, I/A 1 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-28
Empresa: CHIKI MILK SL
Administrador Unico
- Cano Riofrio Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32681 , F 72, S 8, H M 588324, I/A 1 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
VER MAS ACTOS
Información de CANO RIOFRIO ANGEL LUIS
Mostramos los datos de CANO RIOFRIO ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANO RIOFRIO ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos