CANO PINTOS LUCIA
Informe ejecutivo de CANO PINTOS LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANO PINTOS LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELGASCANO ARQ SL | Administrador Solidario | 09/07/2020 | |
SELGASCANO SL | Administrador Solidario | 11/12/2019 | |
SELGASCANO SLP | Soc.Prof. | 03/11/2016 | |
SELGASCANO SLP | Administrador Solidario | 03/11/2016 |
VINCULACIONES DE CANO PINTOS LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANO PINTOS LUCIA
Empresa: MANAJARRO SL
Administrador Mancomunado
- Cano Pintos Lucia
- Timon Gonzalez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38823 , F 141, S 8, H M 690135, I/A 2 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: SELGASCANO ARQ SL
Administrador Solidario
- Cano Pintos Lucia
- Selgas Rubio Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40671 , F 54, S 8, H M 721770, I/A 1 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Empresa: SELGASCANO SL
Administrador Solidario
- Cano Pintos Lucia
- Selgas Rubio Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25994 , F 85, S 8, H M 468610, I/A 5 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: SELGASCANO SL
Soc.Prof.
- Cano Pintos Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25994 , F 85, S 8, H M 468610, I/A 5 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: MANAJARRO SL
Administrador Mancomunado
- Cano Pintos Lucia
- Timon Gonzalez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38823 , F 140, S 8, H M 690135, I/A 1 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-28
Empresa: SELGASCANO SLP
Administrador Solidario
- Cano Pintos Lucia
- Selgas Rubio Jose Maria
Soc.Prof.
- Cano Pintos Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25994 , F 85, S 8, H M 468610, I/A 4 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Información de CANO PINTOS LUCIA
Mostramos los datos de CANO PINTOS LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANO PINTOS LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos