CANO ORTIZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de CANO ORTIZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANO ORTIZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUERTA ARMERO SL | Administrador Solidario | 26/04/2023 | |
ANTONIO CANO E HIJOS SA | Administrador Solidario | 07/06/2019 | |
AGRICOLA CANO ORTIZ SL | Administrador Solidario | 23/02/2018 | |
ANTONIO CANO E HIJOS SA | Apoderado | 20/05/2015 |
VINCULACIONES DE CANO ORTIZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANO ORTIZ MARIA CARMEN
Empresa: HUERTA ARMERO SL
Administrador Solidario
- Cano Ortiz Antonio Jesus
- Cano Ortiz Maria Carmen
- Cano Vico Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2904 , F 21, S 8, H CO 44789, I/A 1 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-14
Empresa: ANTONIO CANO E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Cano Ortiz Maria Carmen
- Cano Vico Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 222, S 8, H CO 5786, I/A 31 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-14
Empresa: COCO WEI SL
Administrador Unico
- Cano Ortiz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 97, S 8, H CO 40350, I/A 5 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-14
Empresa: ANTONIO CANO E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Cano Ortiz Maria Carmen
- Cano Vico Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 136, S 8, H CO 5786, I/A 29 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-14
Empresa: COCO WEI SL
Administrador Unico
- Cano Ortiz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 91, S 8, H CO 40350, I/A 1 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-14
Empresa: AGRICOLA CANO ORTIZ SL
Administrador Solidario
- Cano Ortiz Maria Carmen
- Cano Vico Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620 , F 81, S 8, H CO 38926, I/A 1 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-14
Empresa: ANTONIO CANO E HIJOS SA
Apoderado
- Cano Ortiz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 134, S 8, H CO 5786, I/A 26 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-14
Información de CANO ORTIZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de CANO ORTIZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANO ORTIZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos