CANO DOMENECH JUAN JOSE
Informe ejecutivo de CANO DOMENECH JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANO DOMENECH JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUITS SECS DESARROLLO INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado | 25/07/2013 | |
PROMOJORMA. 2007 SL | Liquidador | 15/04/2013 | |
PROMOCIONES CANO CASAÑO SL | Socio Unico | 22/08/2012 | |
PROMOCIONES CANO CASAÑO SL | Administrador Unico | 06/05/2009 |
VINCULACIONES DE CANO DOMENECH JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANO DOMENECH JUAN JOSE
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cano Domenech Juan Jose
- Moles Villalonga Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627, L 1189, F 219, S 8, H CS 24500, I/A 29 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-12
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292, L 855, F 175, S 8, H CS 24500, I/A 26 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-12
Apoderado
- Cano Domenech Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292, L 855, F 175, S 8, H CS 24500, I/A 23 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-12
Empresa: PROMOJORMA. 2007 SL
Liquidador
- Cano Domenech Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424, L 986, F 3, S 8, H CS 28475, I/A 5 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-12
Empresa: PROMOJORMA. 2007 SL
Administrador Unico
- Cano Domenech Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424, L 986, F 3, S 8, H CS 28475, I/A 5 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-12
Empresa: PROMOCIONES CANO CASAÑO SL
Socio Único
- Cano Domenech Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152, L 716, F 30, S 8, H CS 20189, I/A 4 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-12
Empresa: PROMOJORMA. 2007 SL
Administrador Unico
- Cano Domenech Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424, L 986, F 2, S 8, H CS 28475, I/A 4 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-12
Empresa: PROMOCIONES CANO CASAÑO SL
Administrador Unico
- Cano Domenech Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152, L 716, F 30, S 8, H CS 20189, I/A 3 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-12
Empresa: PROMOCIONES CANO CASAÑO SL
Administrador Mancomunado
- Cano Domenech Juan Jose
- Casaña Ortega Francisco
Administrador Mancomunado Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152, L 716, F 30, S 8, H CS 20189, I/A 3 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-12
Información de CANO DOMENECH JUAN JOSE
Mostramos los datos de CANO DOMENECH JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANO DOMENECH JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos