CAÑIZARES CASINO ANA MARIA
Informe ejecutivo de CAÑIZARES CASINO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAÑIZARES CASINO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA | Apoderado | 17/02/2021 | |
ZARZALEJO SA | Consejero | 11/05/2009 | 16/02/2018 |
ZARZALEJO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 11/05/2009 | 06/03/2013 |
ZARZALEJO SA | Presidente | 28/09/2009 | 06/03/2013 |
CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA | Presidente | 19/08/2009 | 26/03/2012 |
CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 13/09/2010 | 26/03/2012 |
CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA | Consejero | 26/07/2010 | 26/03/2012 |
CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 26/07/2010 | |
ZARZALEJO SA | Secretario | 11/05/2009 | 28/09/2009 |
CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA | Secretario | 19/08/2009 |
VINCULACIONES DE CAÑIZARES CASINO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑIZARES CASINO ANA MARIA
Empresa: CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA
Apoderado
- Cañizares Casino Alicia
- Cañizares Casino Ana Maria
- Cañizares Casino Jose Maria
- Cañizares Casino Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 108, S 8, H M 27256, I/A 23 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: ZARZALEJO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cañizares Casino Ana Maria
- Cañizares Casino Matilde
- Holgado Torquemada Maria Del Prado
- Martinez Cañizares Ana Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 32, S 8, H M 61920, I/A 15 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Empresa: ZARZALEJO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cañizares Casino Ana Maria
- Holgado Torquemada Maria Del Prado
Presidente
- Cañizares Casino Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 31, S 8, H M 61920, I/A 14 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Empresa: CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cañizares Casino Ana Maria
- Holgado Torquemada Maria Del Prado
- Roman Santos Eusebio
Consejero
- Cañizares Casino Ana Maria
- Holgado Torquemada Maria Del Prado
- Roman Santos Eusebio
Presidente
- Cañizares Casino Ana Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 106, S 8, H M 27256, I/A 16 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Empresa: CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cañizares Casino Ana Maria
- Holgado Torquemada Maria Del Prado
- Roman Santos Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 105, S 8, H M 27256, I/A 15 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-28
Empresa: CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA
Consejero
- Cañizares Casino Ana Maria
- Holgado Torquemada Maria Del Prado
- Roman Santos Eusebio
Presidente
- Cañizares Casino Ana Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 105, S 8, H M 27256, I/A 14 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-28
Empresa: CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cañizares Casino Ana Maria
- Holgado Torquemada Maria Del Prado
- Roman Santos Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 105, S 8, H M 27256, I/A 14 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-28
Empresa: ZARZALEJO SA
Presidente
- Cañizares Casino Ana Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 28, S 8, H M 61920, I/A 12 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-28
Empresa: ZARZALEJO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Cañizares Casino Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 28, S 8, H M 61920, I/A 12 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-28
Empresa: CAÑIZARES ARTES GRAFICAS SA
Presidente
- Cañizares Casino Ana Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 105, S 8, H M 27256, I/A 13 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-28
VER MAS ACTOS
Información de CAÑIZARES CASINO ANA MARIA
Mostramos los datos de CAÑIZARES CASINO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑIZARES CASINO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos