CAÑIZARES BERENGUER ANTONIO
Informe ejecutivo de CAÑIZARES BERENGUER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAÑIZARES BERENGUER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEHOME ESTUDIO SL | Administrador Unico | 28/06/2022 |
VINCULACIONES DE CAÑIZARES BERENGUER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑIZARES BERENGUER ANTONIO
Empresa: BRASERIA LAS FUENTES SL
Administrador Unico
- Cañizares Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 182835, I/A 4 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-03
Empresa: BRASERIA LAS FUENTES SL
Administrador Unico
- Cañizares Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 182835, I/A 3 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-03
Empresa: BRASERIA LAS FUENTES SL
Administrador Solidario
- Cañizares Berenguer Antonio
- Osorio Medina Monica Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 182835, I/A 3 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-03
Empresa: BRASERIA LAS FUENTES SL
Administrador Solidario
- Cañizares Berenguer Antonio
- Osorio Medina Monica Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4527 , F 82, S 8, H A 182835, I/A 1 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-03
Empresa: BEHOME ESTUDIO SL
Administrador Unico
- Cañizares Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4108 , F 174, S 8, H A 159168, I/A 3 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-03
Información de CAÑIZARES BERENGUER ANTONIO
Mostramos los datos de CAÑIZARES BERENGUER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑIZARES BERENGUER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos