CANINO DIAZ FRANCISCO JESUS
Informe ejecutivo de CANINO DIAZ FRANCISCO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CANINO DIAZ FRANCISCO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANISVICFRA SL | Administrador Mancomunado | 26/09/2012 | |
FRANCAROL 2000 SL | Liquidador Solidario | 08/01/2011 | 08/01/2011 |
MUEBLES METALICOS INDA SLL | Administrador Mancomunado | 25/10/2010 |
VINCULACIONES DE CANINO DIAZ FRANCISCO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANINO DIAZ FRANCISCO JESUS
Empresa: CANISVICFRA SL
Administrador Mancomunado
- Canino Diaz Francisco Jesus
- Guzman Gonzalez Candido Jose
- Lugo Fernandez Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2955 , F 39, S 8, H TF 42315, I/A 3 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Empresa: FRANCAROL 2000 SL
Liquidador Solidario
- Canino Diaz Francisco Jesus
- Charles Caroline Nathalie Virginie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 146, S 8, H TF 24179, I/A 2 (08/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Empresa: FRANCAROL 2000 SL
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
- Canino Diaz Francisco Jesus
- Charles Caroline Nathalie Virginie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 146, S 8, H TF 24179, I/A 2 (08/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Empresa: MUEBLES METALICOS INDA SLL
Administrador Mancomunado
- Canino Diaz Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 6, S 8, H TF 33713, I/A 3 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-38
Información de CANINO DIAZ FRANCISCO JESUS
Mostramos los datos de CANINO DIAZ FRANCISCO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANINO DIAZ FRANCISCO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos