CAÑESTRO RIVAS ANTONIO LUIS
Informe ejecutivo de CAÑESTRO RIVAS ANTONIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAÑESTRO RIVAS ANTONIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TODOSERVICIO INTEGRAL SL | Administrador Mancomunado | 23/01/2015 |
VINCULACIONES DE CAÑESTRO RIVAS ANTONIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑESTRO RIVAS ANTONIO LUIS
Empresa: LA BIZNIETA-HELADOS Y TURRONES SL
Liquidador
- Cañestro Rivas Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5516, L 4423, F 87, S 8, H MA134102, I/A 3 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-29
Empresa: LA BIZNIETA-HELADOS Y TURRONES SL
Administrador Unico
- Cañestro Rivas Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5516, L 4423, F 87, S 8, H MA134102, I/A 3 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-29
Empresa: LA BIZNIETA-HELADOS Y TURRONES SL
Administrador Unico
- Cañestro Rivas Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5516, L 4423, F 87, S 8, H MA134102, I/A 2 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-29
Empresa: LA BIZNIETA-HELADOS Y TURRONES SL
Administrador Mancomunado
- Cañestro Rivas Antonio Luis
- Gomez Valera Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5516, L 4423, F 87, S 8, H MA134102, I/A 2 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-29
Empresa: LA BIZNIETA-HELADOS Y TURRONES SL
Administrador Mancomunado
- Cañestro Rivas Antonio Luis
- Gomez Valera Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5516, L 4423, F 85, S 8, H MA134102, I/A 1 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-29
Empresa: TODOSERVICIO INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Cañestro Rivas Antonio Luis
- Guerrero Valiente Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5361, L 4268, F 147, S 8, H MA126452, I/A 1 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-29
Información de CAÑESTRO RIVAS ANTONIO LUIS
Mostramos los datos de CAÑESTRO RIVAS ANTONIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑESTRO RIVAS ANTONIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos