CANENCIA GONZALEZ DAVID AMADOR
Informe ejecutivo de CANENCIA GONZALEZ DAVID AMADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANENCIA GONZALEZ DAVID AMADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMIC SEGUROS GENERALES SA | Administrador Unico | 04/06/2024 | |
AGENCIA MEDIADORA GES SL | Presidente | 12/01/2021 | |
AGENCIA MEDIADORA GES SL | Consejero | 12/01/2021 | |
GES SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 29/04/2019 | |
GES SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 22/04/2010 |
VINCULACIONES DE CANENCIA GONZALEZ DAVID AMADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANENCIA GONZALEZ DAVID AMADOR
Empresa: AMIC SEGUROS GENERALES SA
Administrador Unico
- Canencia Gonzalez David Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 27398, I/A 115 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: AGENCIA MEDIADORA GES SL
Consejero
- Bueno Marin Tomas
- Canencia Gonzalez David Amador
- Lauzan Gonzalez Fernando
Presidente
- Canencia Gonzalez David Amador
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29513 , F 16, S 8, H M 531155, I/A 7 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: GES SEGUROS Y REASEGUROS SA
Apoderado
- Canencia Gonzalez David Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20187 , F 91, S 8, H M 89609, I/A 625 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: GES SEGUROS Y REASEGUROS SA
Apoderado
- Arcas Gonzalez Carlos
- Campos Martin Jose Carlos
- Canencia Gonzalez David Amador
- Carrion Cortes Gonzalo
- Castell Alcala Juan Carlos
- Garcinuño Garcinuño Teresa
- Garrido Morales Juan Julian
- Lopez Crespo Manuel
- Manzanares Gutierrez Vicente
- Mata Bueno Miguel Angel
- Medrano Rodriguez Maria Jesus
- Miguez Cal Miguel
- Millan Adalid Jose Vicente
- Montoya Leal Juan Antonio
- Moreno Revuelta Javier
- Pascual Gimeno Sinibaldo
- Perez Troitiño Pablo
- Pitillas Madinaveitia Juan Antonio
- Redondo Jaraiz Ruben Daniel
- Rodriguez Alvarez Alfonso
- Rodriguez Jimenez Carlos-jose
- Ruiz De Castro Francisco Javier
- Sanchez Alvarez Joaquin
- Sunyer Lachiondo Lucia
- Sunyer Sendra Jose Maria
- Torrecilla Barba Domingo
- Vila Escolano Maria Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20187 , F 18, S 8, H M 89609, I/A 574 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Información de CANENCIA GONZALEZ DAVID AMADOR
Mostramos los datos de CANENCIA GONZALEZ DAVID AMADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANENCIA GONZALEZ DAVID AMADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos