CAÑELLAS DE COLMENARES FERNANDO
Informe ejecutivo de CAÑELLAS DE COLMENARES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CAÑELLAS DE COLMENARES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOROMBOLO SOLUCIONES EMPRESARIALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2020 | |
MACASE INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/09/2017 | |
CDC INVERSIONES Y VALORES SL | Socio Unico | 26/06/2013 |
VINCULACIONES DE CAÑELLAS DE COLMENARES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑELLAS DE COLMENARES FERNANDO
Empresa: MACASE INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Cañellas De Colmenares Fernando
- MOTEGI INVESTMENTS SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 651981, I/A 5 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Representante
- Cañellas De Colmenares Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35041 , F 153, S 8, H M 630218, I/A 4 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: CDC INVERSIONES Y VALORES SL
Administrador Solidario
- Cañellas De Colmenares Fernando
- Crespo Rodriguez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31235 , F 108, S 8, H M 562207, I/A 8 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Empresa: CESIONES 1955 INVESTMENT SL
Representante
- Cañellas De Colmenares Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27783 , F 44, S 8, H M 500663, I/A 7 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Empresa: FERNANDO CAÑELLAS SL
Representante
- Cañellas De Colmenares Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15103 , F 62, S 8, H M 236369, I/A 18 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañellas De Colmenares Fernando
- Coelho Borges Joao Peres
- Corcostegui Guraya Angel
- De Leyva Perez Enrique
- Santiago Cristobal Jorge
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39314 , F 182, S 8, H M 300093, I/A 39 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Empresa: LEGAL BUSINESS SERVICES ADVISORS SL
Consejero
Presidente
Representante
- Broseta Dupre Manuel
- Cañellas De Colmenares Fernando
- Coelho Borges Joao Peres
- Ramalho De Carvalho Talone Joao Luis
- Santiago Cristobal Jorge
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39910 , F 81, S 8, H M 680359, I/A 15 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: FERNANDO CAÑELLAS SL
Administrador Unico
Representante
- Cañellas De Colmenares Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15103 , F 58, S 8, H M 236369, I/A 14 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-28
Empresa: FERNANDO CAÑELLAS SL
Administrador Solidario
- Cañellas De Colmenares Fernando
- Crespo Rodriguez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15103 , F 58, S 8, H M 236369, I/A 14 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-28
Empresa: CESIONES 1955 INVESTMENT SL
Administrador Unico
Representante
- Cañellas De Colmenares Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27783 , F 42, S 8, H M 500663, I/A 5 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
VER MAS ACTOS
Información de CAÑELLAS DE COLMENARES FERNANDO
Mostramos los datos de CAÑELLAS DE COLMENARES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑELLAS DE COLMENARES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos