CANEL GARCIA MANUEL
Informe ejecutivo de CANEL GARCIA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANEL GARCIA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AP POLINCHI SL | Administrador Unico | 17/02/2012 | 27/11/2012 |
AP POLINCHI SL | Liquidador | 27/11/2012 | 27/11/2012 |
PILOTAJES Y SONDEOS SA | Consejero | 21/04/2010 | 30/03/2011 |
PILOTAJES Y SONDEOS SA | Apoderado | 21/04/2010 | 30/03/2011 |
PILOTAJES Y SONDEOS SA | Apoderado | 20/05/2009 | 21/04/2010 |
VINCULACIONES DE CANEL GARCIA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANEL GARCIA MANUEL
Empresa: AP POLINCHI SL
Liquidador
- Canel Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29481 , F 195, S 8, H M 530616, I/A 2 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: AP POLINCHI SL
Administrador Unico
- Canel Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29481 , F 195, S 8, H M 530616, I/A 2 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: AP POLINCHI SL
Administrador Unico
- Canel Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29481 , F 194, S 8, H M 530616, I/A 1 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Empresa: PILOTAJES Y SONDEOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27436 , F 192, S 8, H M 12847, I/A 53 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Empresa: PILOTAJES Y SONDEOS SA
Consejero
- Andreoli Jean Charles
- Canel Garcia Manuel
- Martinez Marin Jose Enrique
- Nieto Sandoval Antoine
- Pellion Denis Marie
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27436 , F 192, S 8, H M 12847, I/A 53 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Empresa: PILOTAJES Y SONDEOS SA
Apoderado
Consejero
- Andreoli Jean Charles
- Canel Garcia Manuel
- Martinez Marin Jose Enrique
- Nieto Sandoval Antoine
- Pellion Denis Marie
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27436 , F 191, S 8, H M 12847, I/A 51 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Empresa: PILOTAJES Y SONDEOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27436 , F 191, S 8, H M 12847, I/A 51 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Empresa: PILOTAJES Y SONDEOS SA
Consejero
- Canel Garcia Manuel
- Martinez Marin Jose Enrique
- Nieto Sandoval Antonie
- Pellion Denis Marie
- Polissadoff Michel Jean
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27436 , F 191, S 8, H M 12847, I/A 51 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Empresa: PILOTAJES Y SONDEOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 214, S 8, H M 12847, I/A 47 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Empresa: PILOTAJES Y SONDEOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 214, S 8, H M 12847, I/A 47 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Información de CANEL GARCIA MANUEL
Mostramos los datos de CANEL GARCIA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANEL GARCIA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos