CANEDO RIOS MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CANEDO RIOS MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANEDO RIOS MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIRCULO GACELA SL | Socio Unico | 24/02/2014 | |
PACK GACELA SL | Administrador Unico | 31/01/2014 | |
CIRCULO GACELA SL | Administrador Unico | 31/01/2014 | |
SEARCH TASK SL | Administrador Unico | 04/11/2013 |
VINCULACIONES DE CANEDO RIOS MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANEDO RIOS MANUEL ANGEL
Empresa: TROCOBUY SL
Administrador Unico
- Canedo Rios Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 15, S 8, H C 51810, I/A 2 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-15
Empresa: TROCOBUY SL
Administrador Unico
- Canedo Rios Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 15, S 8, H C 51810, I/A 1 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-15
Empresa: TROCOBUY SL
Socio Único
- Canedo Rios Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 15, S 8, H C 51810, I/A 1 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-15
Empresa: CIRCULO GACELA SL
Nuevo Socio Único
- Canedo Rios Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3295 , F 9, S 8, H C 39933, I/A 10 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-15
Empresa: CIRCULO GACELA SL
Administrador Unico
- Canedo Rios Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3295 , F 9, S 8, H C 39933, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-15
Empresa: PACK GACELA SL
Administrador Unico
- Canedo Rios Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 194, S 8, H C 41999, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-15
Empresa: SEARCH TASK SL
Administrador Unico
- Canedo Rios Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 100, S 8, H C 47671, I/A 2 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-15
Información de CANEDO RIOS MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de CANEDO RIOS MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANEDO RIOS MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos