CANDIL ROMANILLOS MARIANO
Informe ejecutivo de CANDIL ROMANILLOS MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CANDIL ROMANILLOS MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES FINANZAS VALDELANDINGA SICAV | Apoderado | 05/11/2010 | 01/07/2021 |
INVERSIONES FINANZAS VALDELANDINGA SICAV | Consejero | 03/08/2011 | 02/06/2021 |
INVERSIONES FINANZAS VALDELANDINGA SICAV | Presidente | 03/08/2011 | 02/06/2021 |
INVERSIONES FINANZAS VALDELANDINGA SICAV | Consejero | 03/11/2010 | 02/06/2021 |
ALMUDENA INVERSIONES SICAV | Presidente | 29/11/2013 | 30/06/2020 |
ALMUDENA INVERSIONES SICAV | Consejero | 29/11/2013 | 30/06/2020 |
ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Presidente | 06/07/2009 | 22/11/2019 |
ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 06/07/2009 | 22/11/2019 |
ALMUDENA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 05/08/2010 | 22/11/2019 |
AGENAL AGENCIA DE SEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CANDIL ROMANILLOS MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDIL ROMANILLOS MARIANO
Apoderado
- Candil Romanillos Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15875 , F 214, S 8, H M 268173, I/A 31 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Consejero
- Candil Romanillos Mariano
Presidente
- Candil Romanillos Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15875 , F 214, S 8, H M 268173, I/A 29 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
Empresa: ALMUDENA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Bilbao Colina Angel
- Candil Romanillos Mariano
Presidente
- Candil Romanillos Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26214 , F 71, S 8, H M 231032, I/A 21 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-28
Apoderado
- Bilbao Colina Angel
- Candil Romanillos Mariano
- Escalante Giner Miguel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 138, S 8, H M 121815, I/A 128 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Consejero
- Bilbao Colina Angel
- Candil Romanillos Mariano
- Escalante Giner Miguel
Presidente
- Candil Romanillos Mariano
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 138, S 8, H M 121815, I/A 128 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Consejero
- Alonso Paniagua Luis Ignacio
- Bilbao Colina Angel
- Candil Romanillos Mariano
- Escalante Giner Miguel
- Martin Blanco Rufino
- Sanchez Beltran Juan Francisco
Presidente
- Candil Romanillos Mariano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 138, S 8, H M 121815, I/A 127 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Empresa: ALMUDENA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Alonso Paniagua Luis Ignacio
- Bilbao Colina Angel
- Candil Romanillos Mariano
- Martin Blanco Rufino
- Martin Rodriguez Carlos
Presidente
- Candil Romanillos Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26214 , F 70, S 8, H M 231032, I/A 20 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15875 , F 213, S 8, H M 268173, I/A 26 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Consejero
Presidente
- Candil Romanillos Mariano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 133, S 8, H M 121815, I/A 117 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-28
Empresa: ALMUDENA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Alonso Paniagua Luis Ignacio
- Bilbao Colina Angel
- Candil Romanillos Mariano
- Fuentes Fernandez Francisco
- Martin Blanco Rufino
- Martin Rodriguez Carlos
Presidente
- Candil Romanillos Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26214 , F 69, S 8, H M 231032, I/A 15 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
VER MAS ACTOS
Información de CANDIL ROMANILLOS MARIANO
Mostramos los datos de CANDIL ROMANILLOS MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDIL ROMANILLOS MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos