CANDENAS LAHUERTA ANDRES
Informe ejecutivo de CANDENAS LAHUERTA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANDENAS LAHUERTA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL CUIDIX INTERNATIONAL SL | Apoderado | 11/02/2015 | |
BULLYCAN SA | Administrador Unico | 23/09/2011 | |
CUIDIX TRADER CORPORATION SL | Apoderado | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE CANDENAS LAHUERTA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDENAS LAHUERTA ANDRES
Empresa: BULLYCAN SA
Administrador Unico
- Candenas Lahuerta Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4061, L 1373, F 101, S 8, H V 18572, I/A 15 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-46
Empresa: GLOBAL CUIDIX INTERNATIONAL SL
Apoderado
- Candenas Lahuerta Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9912, L 7194, F 139, S 8, H V 163569, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-46
Empresa: BULLYCAN SA
Administrador Unico
- Candenas Lahuerta Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4061, L 1373, F 101, S 8, H V 18572, I/A 14 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-46
Empresa: BULLYCAN SA
Administrador Solidario
- Candenas Lahuerta Andres
- Candenas Lahuerta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4061, L 1373, F 100, S 8, H V 18572, I/A 13 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-46
Empresa: CUIDIX TRADER CORPORATION SL
Apoderado
- Candenas Lahuerta Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9263, L 6546, F 3, S 8, H V 141559, I/A 2 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-46
Información de CANDENAS LAHUERTA ANDRES
Mostramos los datos de CANDENAS LAHUERTA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDENAS LAHUERTA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos