CANDELO SUAREZ NEREIDA
Informe ejecutivo de CANDELO SUAREZ NEREIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANDELO SUAREZ NEREIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOCLAU HOLDING BUSINESS GROUP SL | Liquidador | 14/01/2019 | |
TERRAVALL GRUPO EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 20/04/2011 |
VINCULACIONES DE CANDELO SUAREZ NEREIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDELO SUAREZ NEREIDA
Empresa: INMOCLAU HOLDING BUSINESS GROUP SL
Liquidador
- Candelo Suarez Nereida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 197, S 8, H B 428647, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: INMOCLAU HOLDING BUSINESS GROUP SL
Administrador Unico
- Candelo Suarez Nereida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 197, S 8, H B 428647, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: NESOAN VALLES SL
Administrador Unico
- Candelo Suarez Nereida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41220 , F 159, S 8, H B 383068, I/A 6 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Empresa: SIEMPRE SONRISAS BUSINESS GROUP SL
Administrador Unico
- Candelo Suarez Nereida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 196, S 8, H B 428647, I/A 1 (20/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-08
Empresa: TERRAVALL GRUPO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Candelo Suarez Nereida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42514 , F 78, S 8, H B 408218, I/A 1 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Empresa: NESOAN VALLES SL
Administrador Unico
- Candelo Suarez Nereida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41220 , F 153, S 8, H B 383068, I/A 1 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-08
Información de CANDELO SUAREZ NEREIDA
Mostramos los datos de CANDELO SUAREZ NEREIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDELO SUAREZ NEREIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos