CANDELA VICO PATRICIA YOLANDA
Informe ejecutivo de CANDELA VICO PATRICIA YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANDELA VICO PATRICIA YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FININVEST MEDITERRANEA SA | Consejero | 20/10/2022 | |
FININVEST MEDITERRANEA SA | Presidente | 20/10/2022 | |
MOVIL SA | Secretario | 22/07/2011 | |
MOVIL SA | Consejero | 22/07/2011 |
VINCULACIONES DE CANDELA VICO PATRICIA YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDELA VICO PATRICIA YOLANDA
Empresa: FININVEST MEDITERRANEA SA
Consejero
- Candela Rodriguez Jose
- Candela Vico Patricia Yolanda
- Candela Vico Ruth
- Vico Ribes Violante
Presidente
- Candela Vico Patricia Yolanda
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2465 , F 89, S 8, H A 60897, I/A 20 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-03
Empresa: MOVIL SA
Consejero
- Candela Rodriguez Jose
- Candela Vico Patricia Yolanda
- Candela Vico Ruth
- Vico Ribes Violante
Presidente
Secretario
- Candela Vico Patricia Yolanda
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 48, S 8, H A 2365, I/A 32 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-03
Empresa: MOVIL SA
Consejero
- Candela Rodriguez Jose
- Candela Vico Patricia Yolanda
- Candela Vico Ruth
- Vico Ribes Violante
Presidente
Secretario
- Candela Vico Patricia Yolanda
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 47, S 8, H A 2365, I/A 24 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-03
Empresa: MOVIL SA
Auditor
Consejero
- Candela Rodriguez Jose
- Candela Vico Patricia Yolanda
- Candela Vico Ruth
- Vico Ribes Violante
Presidente
Secretario
- Candela Vico Patricia Yolanda
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 150, S 8, H A 2365, I/A 19 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-03
Información de CANDELA VICO PATRICIA YOLANDA
Mostramos los datos de CANDELA VICO PATRICIA YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDELA VICO PATRICIA YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos