CANDELA SERRANO JAVIER
Informe ejecutivo de CANDELA SERRANO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CANDELA SERRANO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCION EMPRENDEDORA CASE SL | Administrador Unico | 18/03/2022 |
VINCULACIONES DE CANDELA SERRANO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDELA SERRANO JAVIER
Empresa: ACCION EMPRENDEDORA CASE SL
Administrador Unico
- Candela Serrano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7189, L 4492, F 87, S 8, H V 83676, I/A 4 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-46
Empresa: ACCION EMPRENDEDORA CASE SL
Administrador Solidario
- Candela Serrano Javier
- Candela Serrano Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7189, L 4492, F 87, S 8, H V 83676, I/A 4 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-46
Empresa: PANIKIRITO DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Candela Serrano Javier
Consejero
- Candela Serrano Javier
Presidente
- Candela Serrano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15383 , F 121, S 8, H M 258101, I/A 17 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Empresa: PROMOCIONES LICHT SL
Administrador Solidario
- Candela Serrano Javier
- Candela Serrano Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8212, L 5504, F 36, S 8, H V 105986, I/A 2 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-46
Empresa: PANIKIRITO DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Candela Serrano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15383 , F 121, S 8, H M 258101, I/A 15 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Administrador Solidario
- Candela Serrano Javier
- Candela Serrano Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3937, L 1249, F 160, S 8, H V 16958, I/A 11 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-46
Información de CANDELA SERRANO JAVIER
Mostramos los datos de CANDELA SERRANO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDELA SERRANO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos