CANDELA HUERTA MARIA AMPARO
Informe ejecutivo de CANDELA HUERTA MARIA AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANDELA HUERTA MARIA AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS PORTS SA | Administrador Unico | 05/06/2014 | 31/05/2021 |
REPARACION DE CONTAINERS SL | Administrador Unico | 11/11/2020 | |
TRANS PORTS SA | Consejero | 25/04/2012 | 05/06/2014 |
TRANS PORTS SA | Consejero Delegado | 11/02/2013 | 05/06/2014 |
VINCULACIONES DE CANDELA HUERTA MARIA AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDELA HUERTA MARIA AMPARO
Empresa: TRANS PORTS SA
Administrador Unico
- Candela Huerta Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 1644, F 217, S 8, H V 22289, I/A 66 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-46
Empresa: REPARACION DE CONTAINERS SL
Administrador Unico
- Candela Huerta Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958, L 1270, F 33, S 8, H V 17222, I/A 18 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-46
Empresa: TRANS PORTS SA
Administrador Unico
- Candela Huerta Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 1644, F 216, S 8, H V 22289, I/A 63 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-46
Empresa: TRANS PORTS SA
Administrador Unico
- Candela Huerta Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 1644, F 213, S 8, H V 22289, I/A 56 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-46
Empresa: TRANS PORTS SA
Consejero Delegado
- Candela Huerta Maria Amparo
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 1644, F 213, S 8, H V 22289, I/A 56 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-46
Empresa: TRANS PORTS SA
Consejero Delegado
- Candela Huerta Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 1644, F 212, S 8, H V 22289, I/A 55 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-46
Empresa: TRANS PORTS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 1644, F 212, S 8, H V 22289, I/A 53 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-46
Empresa: TRANS PORTS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 1644, F 212, S 8, H V 22289, I/A 53 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-46
Información de CANDELA HUERTA MARIA AMPARO
Mostramos los datos de CANDELA HUERTA MARIA AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDELA HUERTA MARIA AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos